Marléne Lund Kopparklint (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 269
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 47 39
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Ledamot
Trafikutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-27 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-27
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-17
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-11-09 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-01-29 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18–22, socialförsäkringsutskottet 18–19, näringsutskottet 19–22 och trafikutskottet 22–.