Markus Selin (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 210
- Titel
- Civilingenjör/civilekonom.
- Född år
- 1978
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2020-08-01 – 2022-09-26
- Statsrådsersättare
- 2019-02-01 – 2020-07-31
- Ersättare
- 2019-01-22 – 2019-01-31
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2019-01-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-18 –
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Föräldrar
Metallarbetaren Timo Selin och lokalvårdaren Anja Selin, f. Madetoja.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18– (statsrådsersättare 180924–190121 och 190201–220926). Ledamot EU-nämnden 18–22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18–, EU-nämnden 22–, försvarsutskottet 22– och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 22.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sveriges framtida stridsflyg
Interpellation 2022/23:215 av Markus Selin (S)
Interpellation 2022/23:215 Sveriges framtida stridsflyg av Markus Selin S till Försvarsminister Pål Jonson M Sverige är ett av få länder i världen som har förmåga att utveckla och producera avancerat stridsflyg. Sveriges historia och säkerhetspolitiska strategi har lagt grunden för en stark inhemsk försvarsindustri och- Inlämnad
- 2023-02-16
- Svarsdatum
- 2023-03-10
- Besvarare
- Försvarsminister Pål Jonson (M)