Marie Engström (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Värmlands län
- Titel
- Ombudsman
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2007-05-01 – 2010-10-04
- Ledig
- 2007-02-15 – 2007-04-30
- Ordinarie
- 1996-09-27 – 2007-02-14
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1996-06-10 – 1996-09-26
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-24 – 2006-10-02
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-10-23
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1997-09-23 – 1998-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 1996-09-24 – 1997-09-23
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 1996-09-24 – 1998-10-04
Finansutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-01-30 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
EU-nämnden
- Suppleant
- 2002-10-24 – 2002-11-27
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2006-10-17 – 2010-12-31