Marianne Berg (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Malmö kommun
- Titel
- Socialsekreterare
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2014-09-29
Vänsterpartiet
- Förste vice gruppledare
- 2010-10-04 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Civilutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2010-12-20 – 2014-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2008-10-27 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Ledamot
- 2011-10-12 – 2012-09-18
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2011-09-15
- Ledamot
- 2009-09-30 – 2010-10-04