Maria Larsson (KD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Lärare
- Född år
- 1956
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-05
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2000-02-01 – 2002-09-30
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2006-10-17 – 2014-09-29
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2000-07-01 – 2006-10-10
Valberedningen
- Suppleant
- 2002-09-30 – 2006-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-10
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2004-04-29 – 2006-10-16
Socialdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2014-10-03