Margareta Persson (S)
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Född år
- 1945
- Avliden
- 17 mars 2015
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2010-10-04
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2003-10-03 – 2004-03-31
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-10-07 – 2003-11-20
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Valberedningen
- Suppleant
- 2006-10-02 – 2010-10-04