Malin Danielsson (L)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 207
- Titel
- Kommunikatör.
- Född år
- 1977
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Socialutskottet
Suppleant
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Suppleant
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2020-02-01 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2020-02-07 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-02-07 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-02-07 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-11-10
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 20–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 20–22 och konstitutionsutskottet 22–. Suppleant kulturutskottet 20–22, civilutskottet 20–22, socialutskottet 22–, justitieutskottet 22–, arbetsmarknadsutskottet 22– och EU-nämnden 22–. Suppleant riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbeten 22– och riksdagens råd för Riksrevisionen 22–.
Föräldrar
Alf Sandberg och Ann-Christin Danielsson.
Utbildning
Sannarpsgymnasiet, Halmstad, slutår 96. Fil. kand, Lunds universitet 01.
Anställningar
Kommunikatör, Unga Synskadade, Stockholm 01–04. Organisationssekreterare Unga Synskadade, Stockholm 04–08. Kanslichef Unga Synskadade, Stockholm 08–09.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Huddinge 06–22. Kommunalråd, Huddinge 09–20 och 1:e vice ordförande kommunstyrelsen, Huddinge 09–18. Ersättare för- och grundskolenämnden, Huddinge 04–06. 1:e vice ordförande gymnasienämnden, Huddinge 06–07. Ordförande kultur- och fritidsnämnden, Huddinge 07–09. Ordförande grundskolenämnden 09–14 Ordförande samhällsbyggnadsutskottet 14–20.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Folkpariet Huddinge 07–10. Suppleant Kommuninvest ekonomisk förening 13–15. Ledamot, förbundsstyrelsen, Liberalerna Stockholm 15–.