Magnus Oscarsson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 148
- Född år
- 1970
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Civilutskottet
Suppleant
Trafikutskottet
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2017-12-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2015-11-18 – 2017-12-15
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-11-18
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2024-09-19 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2024-09-13
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2015-11-18 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-04-27 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 14–15 och 17–22 och trafikutskottet 22–. Suppleant utbildningsutskottet 14–18, trafikutskottet 14–22, EU-nämnden 14–18, justitieutskottet 15–22, miljö- och jordbruksutskottet 15–17, 22– och civilutskottet 18–.
Föräldrar
Lantbrukaren Carl-Gustaf Oscarsson och undersköterskan Iris Oscarsson, f. Olofsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Tranås, slutår 88. Pedagogik, Högskolan Jönköping 06
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, gentekniknämnden 18–. Styrelseledamot, SMHI 18–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ödeshög 94–. Ledamot, kommunstyrelsen 98–14 och ordförande 06–14. Regionfullmäktig, Region Östergötland 10–14. Ledamot, Ödeshögsbostäder 18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande KD Ödeshög 95– och KD Östergötland 13–. Biståndsföreningen SAM-Hjälp 05–. Vice ordförande, Föreningen Boets skola 20–. Vice ordförande Bultsbols missionsförsamling 16–22.