Maggi Mikaelsson (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Titel
- förskollärare
- Född år
- 1946
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1996-06-13 – 2002-02-01
- Ledig
- 1996-05-09 – 1996-06-12
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 1996-05-08
- Ordinarie
- 1988-10-02 – 1991-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2000-10-09 – 2002-02-01
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2000-10-08
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04
- Suppleant
- 1991-04-12 – 1991-09-29
- Suppleant
- 1988-11-23 – 1989-10-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 1988-10-10 – 1991-09-29
Bostadsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1996-09-16
EU-nämnden
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-02-01
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 1994-10-17 – 1996-10-23
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-02-01
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 1998-12-02 – 2002-02-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Kommunala uppdrag
Ledamot av Vännäs kommunfullmäktige 79-83 och 91-. - Ledamot av Vindelns kommunfullmäktige 85-88. - Ledamot av landstingsfullmäktige i Västerbottens län 92-94.
Föräldrar
Maskinisten Sigvard Sahlin och Birgit Sandström
Uppdrag inom riksdag och regering
Rdl 1988-91. Suppleant i Finansutskottet 88/89-90/91, Skatteutskottet 88/89-90/91, Jordbruksutskottet 88/89 och 90/91, Bostadsutskottet 94/95-95/96 samt Miljö- och jordbruksutskottet 00/01-01/02. Ledamot av Jordbruksutskottet/Miljö- och jordbruksutskottet 94/95-99/00. Suppleant i EU-nämnden 95/96-97/98. Ledamot av Nordiska rådets svenska delegation 94/95-95/96, EU-nämnden 98/99-91/92, Krigsdelegationen 98/99-01/02 och Europarådets svenska delegation 99/00-01/02.
Bostadsort
Vännäs
Utbildning
Studentexamen 66. Filosofie kandidat 71. Förskollärarexamen 75. Förskollärare 75-77. Barnomsorgsassistent 77-. Partisekreterare i Västerpartiet 93-94. Landshövding i Jämtlands län 1.2.2002-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot av styrelsen för Vännäs VPK/V-avdelning 79-83 och 89-, ordförande 79-83, samt Västerbottens läns VPK/V-distrikt 81-, kassör 84-94. Ledamot av Vänsterpartiets partistyrelse 93-96, partisekreterare 93-94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Västerbottens län 92-94, Statens naturvårdsverk/Naturvårdsverket 95-99, Statens jordbruksverk 99-02. Ledamot av Rennäringsdelegationen i Jämtlands län 02-, Länsarbetsnämnden i Jämtlands län 02, ordförande 02-. - Ledamot av 1990 års skogspolitiska kommitté 90-92, kommittén om reformering av EU:s gemensamma jordbrukspolitik 95-97, miljöbalkskommittén 00, rennäringspolitiska kommittén 01. Särskild utredare i utredningen om alternativmedicnsk behandling av djur 99-01.