Lorentz Tovatt (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Student.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-02-01 – 2022-09-26
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2021-01-31
- Ersättare
- 2017-07-15 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-14 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-01-14
- Suppleant
- 2017-07-15 – 2018-09-24
Skatteutskottet
- Ledamot
- 2022-05-20 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-05-20
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-07-15 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2019-02-07 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2021-10-13 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2019-04-11 – 2022-09-26
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2018-10-10 – 2022-09-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17- (ersättare 170715-180924 och statsrådsersättare 180924-). Ledamot näringsutskottet 18-. Suppleant näringsutskottet 17-18, trafikutskottet 17-, miljö- och jordbruksutskottet 19- och EU-nämnden 19-. Suppleant ledamotsrådet 18-.
Föräldrar
Arkitekten Johannes Tovatt och läraren Ita Tovatt, f. Edberg.
Utbildning
Kristofferskolan, Stockholm, slutår 08.
Anställningar
Butiksbiträde, ICA Skå 07-09. Butiksbiträde, Åhléns Fridhemsplan 09-11. Politisk sekreterare, SSCO 11-12. Språkrör, Grön Ungdom 13-16. Politiskt sakkunnig, Miljö- och energidepartementet 16-17.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ekerö 10-14. Kommunfullmäktig, Stockholm 14-19. Ledamot, trafiknämnden, Stockholm 14-19.