Liselott Hagberg (FP)
Tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Södermanlands län
- Titel
- Församlingsmedarbetare/Gruppledare
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2012-09-30
Riksdagsledamot
- Tredje vice talman
- 2006-10-02 – 2012-09-30
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2008-11-13
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2006-12-22
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-09-30
- Ledamot
- 2008-11-13 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2008-11-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2004-09-14
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2004-09-14 – 2006-02-15
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2003-02-18 – 2003-11-20