Linus Sköld (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 109
- Titel
- Rektor.
- Född år
- 1983
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Utbildningsutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2019-01-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2019-01-21
- Ersättare
- 2018-04-16 – 2018-06-14
- Ersättare
- 2017-02-01 – 2017-08-01
- Statsrådsersättare
- 2015-09-01 – 2016-04-04
Utbildningsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2019-02-08 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-01-21
- Extra suppleant
- 2015-09-01 – 2016-04-04
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2019-02-12 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-01-21
- Extra suppleant
- 2015-09-01 – 2016-04-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Extra suppleant
- 2015-09-01 – 2016-04-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2018-04-18 – 2018-06-14
- Extra suppleant
- 2017-02-01 – 2017-08-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Extra suppleant
- 2018-04-18 – 2018-06-14
- Extra suppleant
- 2017-02-01 – 2017-08-01
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2023-03-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 15–16, 17, 18, 18–19 och 19– (statsrådsersättare 150901–160404 och 180924–190121, ersättare 170201–170801 och 180416–180614). Ledamot utbildningsutskottet 19–. Suppleant kulturutskottet 18–19 och 19–22 och utbildningsutskottet 18–19. Extra suppleant konstitutionsutskottet 15–16, kulturutskottet 15–16, utbildningsutskottet 15–16, näringsutskottet 17 och 18 samt skatteutskottet 17 och 18. Ledamot Valprövningsnämnden 19–23.
Föräldrar
Serviceteknikern Rolf Sköld och läraren June Sköld, f. Schön.
Utbildning
Heleneholms gymnasium, Malmö, slutår 02. Lärarutbildning, Malmö högskola, examen 08. Rektorsprogrammet, Umeå universitet, examen 17.
Anställningar
Lärare, Bromölla kommun 08–10 och Älvsbyns kommun 10–12. Rektor, Älvsbyns kommun 12–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Älvsbyn 16–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande i Älvsbyn socialdemokratiska arbetarekommun 20–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Utbildningsminister Gustav Fridolin MP Försvarsminister Peter Hultqvist S Barn-äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér S Civilminister Ardalan Shekarabi S Utbildningsminister Gustav Fridolin- Datum
- 2017-06-08
Frågestund
Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Följande ministrar deltar: Finansminister Magdalena Andersson S Utrikesminister Margot Wallström S Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll S Miljöminister Karolina Skog MP Finansminister Magdalena Andersson S besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.- Datum
- 2017-06-01
Statsbidrag och byråkrati i skolan
Skriftlig fråga 2016/17:1505 av Linus Sköld (S)
Fråga 2016/17:1505 Statsbidrag och byråkrati i skolan av Linus Sköld S till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP För någon vecka sedan var det deadline för ansökan och rekvirering för flera statsbidrag som Skolverket administrerar. Många kommuner och skolhuvudmän brottas med siffror som löneuppgifter, personnummerredovisning,- Inlämnad
- 2017-05-30
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Utvidgad skattebefrielse för egenproducerad förnybar el
Betänkande 2016/17:SkU30
Energiskatten ska sänkas för fler producenter som tillverkar solel lokalt och i liten skala. Sedan tidigare gäller skattefrihet för den som producerar upp till 255 kW förnybar el. Förändringarna innebär att producenter som har flera små anläggningar som tillsammans producerar 255 kW eller mer får sänkt skatt. Energiskatten sänks från 29,5 till 0,5 öre per kWh.
Det här är ett första steg för att på sikt helt avskaffa energiskatten på solel som framställs i små anläggningar på den plats där elen förbrukas.
Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna ska börja gälla stegvis, den 1 juli 2017 och den 1 januari 2018.
- Behandlade dokument
- 2
- Förslagspunkter
- 2
- Reservationer
- 2
- Anföranden och repliker
- 5, 24 minuter
- Justering
- 2017-05-04
- Bordläggning
- 2017-05-12
- Debatt
- 2017-05-16
- Beslut
- 2017-05-17
Punktskatter
Betänkande 2016/17:SkU24
Riksdagen sa nej till motionsförslag om punktskatter. Motionerna handlade bland annat om skatt på elektrisk kraft, skatt på drivmedel och om trängselskatt. Riksdagen sa nej till förslagen, bland annat med hänvisning till pågående arbete.
- Behandlade dokument
- 64
- Förslagspunkter
- 14
- Reservationer
- 20
- Anföranden och repliker
- 24, 83 minuter
- Justering
- 2017-03-30
- Bordläggning
- 2017-04-05
- Debatt
- 2017-04-06
- Beslut
- 2017-04-19