Lennart Gustavsson (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västerbottens län
- Titel
- lärare
- Född år
- 1954
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2006-10-02
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 1996-05-09 – 1996-06-12
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 1996-05-21 – 1996-06-12
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2006-03-09 – 2006-10-02
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2002-10-15 – 2004-12-15
- Ledamot
- 1998-10-20 – 2002-09-30