Lena Olsson (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Dalarnas län
- Titel
- Vårdbiträde
- Född år
- 1958
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2012-05-21 – 2014-09-29
- Ledig
- 2012-04-18 – 2012-05-20
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2012-04-17
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2002-09-30
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2008-01-29 – 2008-05-07
Lagutskottet
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
EU-nämnden
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2008-10-27
Ledamotsrådet
- Suppleant
- 2012-06-14 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2012-03-21