Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Konkurrens på spåret
Betänkande 2008/09:TU18
Riksdagen beslutade om en stegvis öppning av marknaden för persontrafik på järnväg. Inledningsvis öppnas veckosluts- och helgtrafiken för andra aktörer den 1 juli 2009. Därefter öppnas marknaden för internationell persontrafik. Marknaden ska vara helt öppen från den 1 oktober 2010. För att underlätta för resenärer att hitta information om resealternativ ska de som utför eller organiserar trafik vara skyldiga att lämna information om sitt trafikutbud till ett gemensamt system för trafikantinformation.- Behandlade dokument
- 7
- Förslagspunkter
- 3
- Reservationer
- 3
- Anföranden och repliker
- 53, 165 minuter
- Beredning
- 2009-05-12
- Justering
- 2009-05-19
- Debatt
- 2009-06-12
- Beslut
- 2009-06-16
med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition
Motion 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi25 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:100 2009 års ekonomiska vårproposition s33300 1 Sammanfattning Vi socialdemokrater insåg tidigt det allvarliga ekonomiska läget. Redan i november 2008 lade vi förslag i riksdagen om ett stimulanspaket för att ta Sverige ur krisen.- Inlämnad
- 2009-04-29
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU20
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 10 avslag
med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget
Motion 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:Fi21 av Mona Sahlin m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:99 2009 års proposition om vårtilläggsbudget s33301 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår förslaget om att bemyndiga regeringen att under 2009 besluta om att avyttra samtliga aktier i Nord Pool ASA eller avveckla bolaget.- Inlämnad
- 2009-04-29
- Förslag
- 10
- Utskottsberedning
- 2008/09:FiU21
- Riksdagsbeslut
- (10 yrkanden): 5 avslag, 5 saknar beslutsinformation
med anledning av prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret
Motion 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. (v, s, mp)
Motion till riksdagen 2008/09:T16 av Peter Pedersen m.fl. v, s, mp med anledning av prop. 2008/09:176 Konkurrens på spåret v060 1 Innehållsförteckning 2 Förslag till riksdagsbeslut 2 3 Bakgrund 2 4 Ideologiskt förblindad 2 4.1 Bytesresorna försämras 3 4.2 Regeringen kan försämra utbudet 4 5 Sätt resenären i centrum 7- Inlämnad
- 2009-04-15
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2008/09:TU18
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 5 avslag
med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln
Motion 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ14 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:147 Flyget i utsläppshandeln s20001 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige med kraft bör verka för att flyget ges en särskild s.k. utsläppsbubbla- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU26
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik
Motion 2008/09:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2008/09:MJ10 av Anders Ygeman m.fl. s med anledning av prop. 2008/09:170 En sammanhållen svensk havspolitik Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om åtgärder för att minska övergödningen av Östersjön- Inlämnad
- 2009-04-01
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2008/09:MJU29
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Nettoutsläpp av växthusgaser
Skriftlig fråga 2008/09:772 av Hallengren, Lena (s)
den 23 mars Fråga 2008/09:772 Nettoutsläpp av växthusgaser av Lena Hallengren s till miljöminister Andreas Carlgren c I regeringens proposition 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik Klimat skriver regeringen att deras vision är att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i atmosfären. Vad menar statsrådet och regeringen med nettoutsläpp- Inlämnad
- 2009-03-23
- Besvarare
- Andreas Carlgren (C)