Lena Hallengren (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Kalmar län, plats 220
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Gruppledare
Valberedningen
Vice ordförande
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2024-03-25 – 2026-09-21
- Ledig
- 2024-02-21 – 2024-03-24
- Ordinarie
- 2022-10-07 – 2024-02-21
- Ledig
- 2018-03-08 – 2022-10-06
- Ordinarie
- 2009-03-02 – 2018-03-07
- Ledig
- 2008-03-03 – 2009-03-01
- Ordinarie
- 2006-10-07 – 2008-03-02
- Ledig
- 2006-10-02 – 2006-10-06
Socialdemokraterna
- Gruppledare
- 2022-10-07 –
Trafikutskottet
- Ordförande
- 2009-04-02 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2009-04-01 – 2009-04-02
Utbildningsutskottet
- Ordförande
- 2014-10-07 – 2018-03-08
Socialutskottet
- Vice ordförande
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-10-12
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-04-01
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Valberedningen
- Vice ordförande
- 2022-10-24 –
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2018-03-15
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2006-11-01 – 2007-04-16
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2002-09-30 – 2006-10-06
Socialdepartementet
- Socialminister
- 2019-01-21 – 2022-10-06
- Statsråd
- 2018-03-08 – 2019-01-21
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 06–09, ordförande trafikutskottet 09–10, vice ordförande socialutskottet 10–14 och ordförande utbildningsutskottet 14–18. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06–10. Ledamot krigsdelegationen 10–18 och 22–. Ledamot riksdagsstyrelsen 22–. Vice ordförande valberedningen 22–. Suppleant Europarådets svenska delegation 06–07. Gruppledare Socialdemokraterna 22–. Statsråd (förskole- och ungdomsminister, minister för vuxnas lärande), Utbildnings- och kulturdepartementet 021021–061006, statsråd (barn-, äldre- och jämställdhetsminister), Socialdepartementet 180308–190121 och socialminister, Socialdepartementet 190121–221006.
Föräldrar
Snickaren Anders Hallengren och läraren Ulla Hallengren, f. Carlström.
Utbildning
Gymnasieskola, samhällsvetenskaplig linje, Kalmar 89–92. Ekonomiskt basår, Kalmar 92–93. Lärarutbildning, årskurs 1–7 i sv/so och musik, Högskolan i Kalmar 93–97.
Anställningar
Politisk sekreterare, Kalmar kommun 99. Förbundssekreterare, SSU 99–02.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Regeringens ersättare i EU:s framtidskonvent 02–03. Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Kalmar län. Ledamot, Folkbildningsrådet 10–18. Ledamot, Mimers forskningsråd 15–18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kalmar 97–99, vice ordförande 98–99. Ledamot, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott 97–98.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, SSU 95–02. Ledamot, Socialdemokraternas valanalysgrupp 02–03, Socialdemokraterna i Kalmar län 03– och Socialdemokraternas partistyrelse 06–. Ordförande, Socialdemokraterna i Kalmar 06–14. Styrelseledamot, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer 98–99 och ABF 00–02.
Bostadsort
Kalmar
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
med anledning av prop. 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete
Motion 2006/07:A7 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A7 av Krister Örnfjäder m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:15 En arbetslöshetsförsäkring för arbete. Motivering Arbetsmarknadspolitiken är en grundläggande del av den- Inlämnad
- 2006-11-30
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Barnpassning och förskola under obekväma tider
Motion 2006/07:Ub397 av Lena Hallengren (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub397 av Lena Hallengren s Barnpassning och förskola under obekväma tider Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid. Motivering Förskolan är en viktig del av familjepolitiken. Den- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU7
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kulturmiljöpedagogik
Motion 2006/07:Kr325 av Lena Hallengren (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Kr325 av Lena Hallengren s Kulturmiljöpedagogik Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om delaktighet och upplevelse av kulturmiljöer samt ett kulturmiljöpedagogiskt centrum i Kalmar län. Motivering Kulturmiljön är den bästa- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:KrU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Klimatmål
Motion 2006/07:MJ380 av Anders Ygeman m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:MJ380 av Anders Ygeman m.fl. s Klimatmål Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att de svenska klimatmålen ligger fast och vidareutvecklas. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om sektorsvisa- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2006/07:MJU1 2006/07:MJU5
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Lärlingsutbildning på gymnasiet
Motion 2006/07:Ub355 av Lena Hallengren (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub355 av Lena Hallengren s Lärlingsutbildning på gymnasiet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att elever i yrkesförberedande program erbjuds lärlingsutbildning fr.o.m. höstterminsstarten 2007. Motivering I den förra- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU3
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kulturarvscity i Vimmerby
Motion 2006/07:Kr298 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Kr298 av Krister Örnfjäder m.fl. s Kulturarvscity i Vimmerby Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om ett kulturarvscity i Vimmerby. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:KrU2
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Utveckling av Kalmar län
Motion 2006/07:N316 av Lena Hallengren och Désirée Liljevall (s)
Motion till riksdagen 2006/07:N316 av Lena Hallengren och Désirée Liljevall s Utveckling av Kalmar län Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om utvecklingsbehovet av Kalmar län. Motivering Globaliseringen av svenskt näringsliv har slagit hårt mot- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbetalning av gårdsstödet
Motion 2006/07:Fi210 av Pär Nuder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Fi210 av Pär Nuder m.fl. s Utbetalning av gårdsstödet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen höjer för 2006 för utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar anslag 43:3 Gårdsstöd och djurbidrag m.m. med 6 540 500 000 kr samt beslutar att gårdsstödet, som annars skulle- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:FiU11
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Unga på arbetsmarknaden
Motion 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A271 av Veronica Palm m.fl. s Unga på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka lagen om anställningsskydd i syfte att stärka ungas ställning på arbetsmarknaden. Riksdagen tillkännager för regeringen- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 13
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU13 2006/07:AU14 2006/07:AU4 2006/07:AU5 2006/07:AU9 2006/07:FiU1 2006/07:UbU9
- Riksdagsbeslut
- (13 yrkanden): 13 avslag
Förbättrade förutsättningar för kooperativ äldreomsorg
Motion 2006/07:So329 av Laila Bjurling m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:So329 av Laila Bjurling m.fl. s Förbättrade förutsättningar för kooperativ äldreomsorg Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att se över regelverket med syfte att förbättra möjligheterna för kooperativa lösningar inom äldreomsorgen.- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SoU13
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utbyggnaden av E 22
Motion 2006/07:T394 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T394 av Christer Adelsbo m.fl. s Utbyggnaden av E 22 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om möjligheterna att prioritera utbyggnaden av E 22. Motivering E 22 från Malmö till Norrköping har en mycket stor betydelse för- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Forskningscentrum för framtagande av biobränsle
Motion 2006/07:N346 av Krister Örnfjäder m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:N346 av Krister Örnfjäder m.fl. s Forskningscentrum för framtagande av biobränsle Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att se över möjligheterna att inrätta ett forskningscentrum för framtagande av biobränsle i Kalmar- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2007/08:NU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Främjande av sociala företag på arbetsmarknaden
Motion 2006/07:N314 av Christer Adelsbo m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:N314 av Christer Adelsbo m.fl. s Främjande av sociala företag på arbetsmarknaden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om främjande av socialt företagande. Motivering Begreppen social ekonomi och socialt företagande är relativt- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:NU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag