Lena Emilsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Tulltjänsteman.
- Född år
- 1957
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2020-09-01 – 2021-04-30
- Ersättare
- 2019-10-04 – 2019-11-03
- Ersättare
- 2018-11-25 – 2019-05-31
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
- Extra suppleant
- 2019-10-04 – 2019-11-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
- Extra suppleant
- 2019-10-04 – 2019-11-03
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Socialutskottet
- Extra suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
- Extra suppleant
- 2018-11-27 – 2019-05-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-09-03 – 2021-04-30
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Suppleant
- 2014-10-28 – 2018-09-24
Domarnämnden
- Personlig ersättare
- 2015-01-01 – 2018-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant försvarsutskottet 14-18, utbildningsutskottet 14-18 och socialutskottet 18-. Suppleant riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 14-18 och personlig ersättare Domarnämnden 15-18.
Föräldrar
Rederiinspektören Berndt Eriksson och internationella sekreteraren Elsa Eriksson, f. Wahlström.
Utbildning
Grundskola i Saltsjöbaden, slutår 74. Naturvetenskaplig gymnasieskola i Saltsjöbaden, slutår 76. Fil.kand. i Lund. Magisterutbildning i Lund och Umeå.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Länsstyrelsens insynsråd 16-18.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Eslöv 92-. Ordförande kommunfullmäktige 17-. Kommunstyrelsens arbetsutskott ca 01-14. Ordförande, barn- och familjenämnden 01-14. Ordförande, gymnasie- och vuxenutbildningsutskottet i två år.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelsesuppleant, Lunds Energi/Kraftringen 10-14.