Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Journalist
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2006-10-26 – 2014-09-29
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2006-10-25
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2006-10-23
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2003-01-01
Socialutskottet
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2006-10-02
Kulturdepartementet
- Kultur- och idrottsminister
- 2010-10-06 – 2014-10-03
- Kulturminister
- 2007-01-01 – 2010-10-05
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2006-02-09 – 2006-04-26
Riksdagsstyrelsen
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2006-10-23
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-24 – 2006-12-31