Lars Tysklind (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra
- Titel
- Distriktstandläkare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2018-09-24
Folkpartiet liberalerna
- Kvittningsperson
- 2014-09-29 – 2015-11-24
Liberalerna
- Kvittningsperson
- 2015-11-24 – 2018-09-24
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2007-10-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-03-06 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2015-03-05
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2006-03-10 – 2006-10-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2012-10-01 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2004-12-16 – 2005-01-17
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2012-05-03 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2012-05-02
- Suppleant
- 2007-10-04 – 2010-10-04
Socialutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2015-04-22
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
Bostadsutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Lagutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-11-05 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-12
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Valberedningen
- Suppleant
- 2010-10-04 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot bostadsutskottet 02-06, civilutskottet 06-10, trafikutskottet 10-15 och miljö- och jordbruksutskottet 15-. Suppleant lagutskottet 02-06, näringsutskottet 04-05 och 12-14, trafikutskottet 06-07 och 15-, miljö- och jordbruksutskottet 06-15, EU-nämnden 06-10 och 14-, skatteutskottet 07-14, civilutskottet 10-, försvarsutskottet 14- och socialutskottet 14-15. Suppleant riksdagens valberedning 10.
Föräldrar
Folkskolläraren och kantorn Einar Tysklind och kontoristen Kerstin Tysklind, f. Ådahl.
Utbildning
Realexamen 69. Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, slutår 72. Tandläkarexamen 77. Universitetsstudier i historia 78.
Anställningar
Distriktstandläkare, Kungsbacka 77-81. 1:e distriktstandläkare, Fjärås 81-87. Distriktstandläkare, Tanumshede 87-89 och Strömstad 89-.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Socialstyrelsens råd för vissa rättsliga sociala och medicinska frågor 05-. Ledamot, Gentekniknämnden 06-, Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd 07-16 och Transportinfrastrukturkommittén 09-10. Miljömålsberedningen 15-16.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Strömstad 88-. Ledamot, kommunstyrelsen 89-02, arbetsutskottet 89-94 och 99-02. Ledamot, byggnadsnämnden 92-94, 2:e vice ordförande 92-94, miljönämnden 95-02, ordförande 95-02, handikapprådet 99-02 och pensionärsrådet 99-02. Ordförande, miljö- och hälsoskyddsnämnden, Kungsbacka kommun 85-87. Styrelseledamot, AB Strömstadsbyggen 92-94.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Tjänstetandläkarföreningen i Halland 80-84. Ordförande, Folkpartiet liberalerna/Liberalerna 15-), Bohuslän 08-. Styrelseledamot, Liberalerna Västsverige 16-.
Bostadsort
Strömstad
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Sjövägar
Motion 2011/12:T398 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:T398 av Anita Brodén m.fl. FP Sjövägar FP1160 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att vidta åtgärder för att överföra godstrafik från vägar till båtar. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU9
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Ökad kunskap krävs för rätt hjälp till barn i sekter
Motion 2011/12:Ub416 av Lars Tysklind m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub416 av Lars Tysklind m.fl. FP Ökad kunskap krävs för rätt hjälp till barn i sekter FP1159 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av ökad kunskap om situationen för barn som växer upp i sekter. Motivering- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Gårdsbaserad biogasproduktion
Motion 2011/12:MJ380 av Lars Tysklind (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ380 av Lars Tysklind FP Gårdsbaserad biogasproduktion FP1177 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet att se över byråkratin, både vad gäller tillståndsprocesser och tillsyn, vid gårdsbaserad biogasproduktion.- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Mervärdesskattesatser inom kultur- och besöksnäringen
Motion 2011/12:Sk363 av Lars Tysklind (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Sk363 av Lars Tysklind FP Mervärdesskattesatser inom kultur- och besöksnäringen FP1153 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en översyn av mervärdesskattesatserna inom kultur- och besöksnäringen. Motivering I dagsläget- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SkU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Smarta elnät
Motion 2011/12:N337 av Lars Tysklind och Anita Brodén (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:N337 av Lars Tysklind och Anita Brodén FP Smarta elnät FP1158 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att verka för att alla elkunder har tillgång till det aktuella elpriset i utrustning som är kopplad till framtidens- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:NU4
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Schack i skolan
Motion 2011/12:Ub320 av Ulf Nilsson och Lars Tysklind (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub320 av Ulf Nilsson och Lars Tysklind FP Schack i skolan FP1255 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att pröva schack som ett pedagogiskt verktyg i skolan. Motivering Att spela schack har för människor genom tiderna- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Likvärdig vård av prostatacancer
Motion 2011/12:So387 av Ulf Nilsson m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:So387 av Ulf Nilsson m.fl. FP Likvärdig vård av prostatacancer FP1157 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om alla prostatacancerpatienters rätt till kvalificerad livsförlängande behandling. Motivering Nära 10 000 personer- Inlämnad
- 2011-10-04
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Ökad samordning i skogliga frågor
Motion 2011/12:MJ225 av Anita Brodén och Lars Tysklind (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ225 av Anita Brodén och Lars Tysklind FP Ökad samordning i skogliga frågor FP1212 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om en myndighet för markanvändningsfrågor. Motivering Regeringen har nyligen fattat ett klokt- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU2
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utökad palliativ vård
Motion 2011/12:So268 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:So268 av Anita Brodén m.fl. FP Utökad palliativ vård FP1060 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utöka den palliativa vården. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om barnhospis.- Inlämnad
- 2011-09-29
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Grönområdenas betydelse för en god hälsa och miljö
Motion 2011/12:C208 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:C208 av Anita Brodén m.fl. FP Grönområdenas betydelse för en god hälsa och miljö FP1045 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om behovet av trädgårdar, parker och andra grönområden för människors hälsa och för miljön.- Inlämnad
- 2011-09-28
- Förslag
- 3
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU14
- Riksdagsbeslut
- (3 yrkanden): 3 avslag
Energi från solceller på riksdagens tak
Motion 2011/12:K213 av Anita Brodén och Lars Tysklind (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:K213 av Anita Brodén och Lars Tysklind FP Energi från solceller på riksdagens tak FP1055 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för riksdagsstyrelsen som sin mening vad som anförs i motionen om att fortsätta ansträngningarna att installera solceller på riksdagens tak i samband- Inlämnad
- 2011-09-27
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2012/13:KU17
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Fortsatt uppvärdering av friluftsrörelsen
Motion 2011/12:Kr202 av Anita Brodén m.fl. (FP)
Motion till riksdagen 2011/12:Kr202 av Anita Brodén m.fl. FP Fortsatt uppvärdering av friluftsrörelsen FP1054 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om värdet av att ambitionen, i samband med Idrottslyftet, om en ökad samverkan mellan idrottsrörelsen- Inlämnad
- 2011-09-27
- Förslag
- 7
- Utskottsberedning
- 2011/12:KrU8 2011/12:NU10 2011/12:UbU18
- Riksdagsbeslut
- (7 yrkanden): 7 avslag