Lars Thomsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Gotlands län
- Titel
- Lantmästare/egen företagare.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-01-16 – 2020-01-30
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-01-29 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Suppleant
- 2021-11-26 – 2022-09-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Suppleant finansutskottet 18-, försvarsutskottet 18- och justitieutskottet 19-. Ledamot OSSE-delegationen 18-.
Föräldrar
Lantbrukaren Thomas Thomsson och lantbrukaren Elsa Thomsson, f. Josefsson Knutas.
Utbildning
Lantmästare 90-91. Diverse jordbruksutbildningar 80-90.
Anställningar
Egen företagare, 91-. Kommunalråd, Gotlands kommun 06-10. Nationell vindkraftsamordnare 11-18. Projektsamordnare Ukraina 16-18.
Kommunala uppdrag
Regionfullmäktig, Region Gotland 91-. Ledamot, regionstyrelsen 91-18. Kommunalråd för samhällsbyggnad, Gotland 06-10. Ordförande, byggnadsnämnden 07-10. Ledamot av teknisk nämnd, hälso- och sjukvårdsnämnd m.m.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partistyrelseledamot, Centerpartiet 07-11.