Lars Andersson (SD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns södra, plats 188
- Titel
- Tjänsteman.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 57 01
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Justitieutskottet
Suppleant
Konstitutionsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-05-16 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-05-16
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2020-09-03
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-11-28
- Suppleant
- 2020-09-07 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-06
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2019-06-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2023-09-20
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Suppleant
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Suppleant
- 2018-11-15 – 2018-12-05
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2022-11-01 – 2022-12-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19 och 21 och konstitutionsutskottet 22.Suppleant konstitutionsutskottet 18–22, utrikesutskottet 18–20, justitieutskottet 18–, försvarsutskottet 18–, EU-nämnden 18–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18, 19 och 20 och utbildningsutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18– och Europarådets svenska delegation 22.
Föräldrar
Direktör Bertil Andersson och frisören Inger Andersson.
Utbildning
Eksamen artium, Oslo Handelsgymnasium 84. Bachelor in Business Administration, inriktning International Management, Oklahoma State University 88.
Anställningar
Partiledarassistent Sverigedemokraterna 13–18. Diverse försäljningsrelaterade anställningar (Key Account Manager, Export Manager, Store Manager etc.) 89–13.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Kävlinge 12–. Vice ordförande kommunstyrelsen 22–. Ledamot, kommunstyrelsen och nämnder.