Krister Hammarbergh (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Norrbottens län
- Född år
- 1963
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Valprövningsnämnden
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2004-07-20 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2004-09-23 – 2005-04-05
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2006-10-24 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2004-09-23 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2005-04-06 – 2006-10-02
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Deputerad
- 2008-01-29 – 2008-05-07
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-15 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2014-10-14
- Ledamot
- 2008-10-07 – 2010-10-12
- Suppleant
- 2008-03-11 – 2008-10-07
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2023-03-23 –
- Suppleant
- 2019-03-13 – 2023-03-22
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 04-. Ledamot justitieutskottet 06-, sammansatta justitie- och socialutskottet 08 och EU-nämnden 08-10. Suppleant socialförsäkringsutskottet 04-05, näringsutskottet 04-10, trafikutskottet 05-06 och EU-nämnden 08 och 14-.
Föräldrar
Byggnadsingenjören Hans Hammarbergh och assistenten Astrid Hammarbergh, f. Lundström.