Romina Pourmokhtari (L)
Statsråd
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms kommun, plats 316
- Född år
- 1995
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ledig
Klimat- och näringslivsdepartementet
Statsråd
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ledig
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ordinarie
- 2022-09-26 – 2022-10-18
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-10-18
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2022-10-18
EU-nämnden
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-18
Miljödepartementet
- Klimat- och miljöminister
- 2022-10-18 – 2022-12-31
Klimat- och näringslivsdepartementet
- Statsråd
- 2023-01-01 – 2026-09-21
- Statsråd
- 2022-10-18 – 2022-10-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 22–. Klimat- och miljöminister, Miljödepartementet 221018–221231. Statsråd (klimat- och miljöminister), Klimat- och näringslivsdepartementet 230101–.