Kjell Jansson (M)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 211
- Titel
- Kommunalråd/företagare.
- Född år
- 1959
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Näringsutskottet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2023-06-02 – 2023-12-20
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2023-12-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2023-06-02
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2019-06-17 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-29
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot skatteutskottet 18–22 och näringsutskottet 22–23. Suppleant finansutskottet 19–22, trafikutskottet 22 och skatteutskottet 23–.
Föräldrar
Handlanden Gösta Jansson och handlanden Margit Jansson.
Utbildning
Tvåårig gymnasieskola. Tentamen i bygglagstiftning.
Anställningar
Egen företagare 79–06.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Norrtälje 94–. Ledamot, bygg- och miljönämnden 19–. Ledamot, Skärgårdsstiftelsen.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Moderaterna Stockholms län 15–23. Styrelseledamot, Byggindustrierna Uppland 98–06.