Kjell-Arne Ottosson (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län, plats 304
- Titel
- Lärare.
- Född år
- 1975
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Miljö- och jordbruksutskottet
Vice ordförande
Trafikutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Miljö- och jordbruksutskottet
- Vice ordförande
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2024-10-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Vice ordförande miljö- och jordbruksutskottet 22–. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 18–22, EU-nämnden 18–, näringsutskottet 18–22, trafikutskottet 18– och civilutskottet 22. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 18–.
Föräldrar
Skogs- och fabriksarbetaren Sune Ottosson och affärsbiträdet Jorunn Ottosson, f. Trandem.
Utbildning
Samhällsvetenskaplig linje, Solbergaskolan, Arvika 91–94. Grundskollärarprogrammet, Högskolan i Karlstad, 95–98. Norsk 1, Høgskolen i Østfold, Halden 11–12.
Anställningar
Grundskollärare, Årjängs kommun 98–09. Adjunkt, Rømskog skole 09–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Miljömålsberedningen 19–23 och Renmarkskommittén 21–. Ledamot Nordiska ministerrådets gränshinderråd 23–.
Kommunala uppdrag
Ledamot, fritidsnämnden, Årjängs kommun 99–00. Ordförande, fritidsnämnden 00–06. Vice ordförande, kultur- & fritidsnämnden 07–13. Ersättare, kommunfullmäktige, Årjängs kommun 00–02. Kommunfullmäktig, 02–, vice ordförande 10–13 och ordförande 14–18. Ersättare, kommunstyrelsen 03–10 och vice ordförande 15–18. Ordförande, kommunbygderåd 07–09. Ordförande, valnämnden 14. Ersättare, Region Värmland 15–18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ledamot, Kristdemokraterna Värmland 15–17, ordförande 17–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Ministerråd för infrastruktur
Interpellation 2021/22:428 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2021/22:428 Ministerråd för infrastruktur av Kjell-Arne Ottosson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Den 3 mars ställde jag en skriftlig fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth kring varför Sveriges regering inte följer Nordiska rådets rekommendation om att införa ett ministerråd för transport.- Inlämnad
- 2022-03-29
- Svarsdatum
- 2022-04-26
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
E18 i den nationella planen
Interpellation 2021/22:369 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2021/22:369 E18 i den nationella planen av Kjell-Arne Ottosson KD till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Värmland behöver prioriteras i den nationella planen för transportinfrastrukturen 20222033. Investeringar i infrastruktur är en generator för tillväxt, relationer och möjligheter, och de påverkar- Inlämnad
- 2022-02-22
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Direktiven till Renmarkskommitténs arbete
Interpellation 2021/22:331 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2021/22:331 Direktiven till Renmarkskommitténs arbete av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Den så kallade Renmarkskommittén är i full gång med sitt arbete för att kunna ta fram förslag till en ny renskötsellag som ska ersätta den nuvarande rennäringslagen. Utredningen ska enligt- Inlämnad
- 2022-02-07
- Besvarare
- Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
Kompletterande direktiv till utredningen om en ny renskötsellag
Interpellation 2021/22:314 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Interpellation 2021/22:314 Kompletterande direktiv till utredningen om en ny renskötsellag av Mattias Karlsson i Luleå M till Statsrådet Anna-Caren Sätherberg S Efter ett initiativ i miljö- och jordbruksutskottet antogs den 22 juni 2021 ett tillkännagivande i riksdagen gällande direktiven till den parlamentariskt sammansatta- Inlämnad
- 2022-02-02
- Besvarare
- Statsrådet Anna-Caren Sätherberg (S)
Stängda gränser
Interpellation 2021/22:277 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2021/22:277 Stängda gränser av Kjell-Arne Ottosson KD till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson S Tyvärr har pandemihanteringen satt det nordiska samarbetet på hårt prov, och det nordiska guldettilliten, har skadats. De som drabbats hårdast i detta hänseende är gränsborna och näringsidkare längs- Inlämnad
- 2022-01-14
- Besvarare
- Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
Jakten på ripa
Interpellation 2020/21:778 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2020/21:778 Jakten på ripa av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Torsdagen den 6 maj beslutade regeringen om de nya jakttider som ska gälla från den 1 juli 2021. Dock dröjde det till natten till lördagen innan beslutet publicerades i Svensk författningssamling och jakttiderna därmed- Inlämnad
- 2021-05-27
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Nytt slutdatum för ripjakt
Interpellation 2020/21:757 av Mattias Karlsson i Luleå (M)
Interpellation 2020/21:757 Nytt slutdatum för ripjakt av Mattias Karlsson i Luleå M till Statsrådet Jennie Nilsson S Regeringen beslutade den 6 maj 2021 om nya tider för jakt som regleras i jaktförordningen. Ändringarna träder i kraft den 1 juli 2021. Bakgrunden till översynen är att regeringen genom jaktförordningen- Inlämnad
- 2021-05-21
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Det allmänna uppdraget
Interpellation 2020/21:657 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2020/21:657 Det allmänna uppdraget av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Jennie Nilsson S Genom ett pressmeddelande den 7 januari i år framgår att regeringen beslutat bryta det samarbetsavtal som staten haft med Svenska Jägareförbundet sedan mer än 80 år, det så kallade allmänna uppdraget. Det här samarbetet- Inlämnad
- 2021-04-15
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
En avgift för att lägga upp virke längs vägar
Interpellation 2019/20:253 av Jan Ericson (M)
Interpellation 2019/20:253 En avgift för att lägga upp virke längs vägar av Jan Ericson M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Alla talar i dag varmt om de gröna näringarna, hur vi ska använda mer biobränslen, bygga mer i trä och hur mycket skogsnäringen betyder för svensk ekonomi. Samtidigt pågår ett närmast obegripligt- Inlämnad
- 2020-01-14
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
En avgift för att lägga virke utmed allmän väg
Interpellation 2019/20:252 av Sten Bergheden (M)
Interpellation 2019/20:252 En avgift för att lägga virke utmed allmän väg av Sten Bergheden M till Infrastrukturminister Tomas Eneroth S Trafikverket avser att införa en avgift på 2 900 kronor från den 1 januari 2020 för att få lägga virkeslag utmed de allmänna vägarna. Skogen är en av våra viktigaste näringsgrenar den- Inlämnad
- 2020-01-14
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Erkännande av färöiska körkort i Sverige
Interpellation 2019/20:197 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2019/20:197 Erkännande av färöiska körkort i Sverige av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Anna Hallberg S Det nordiska samarbetet har sedan 1952 bidragit till regionens sammanhållning och konkurrenskraft. Samarbetets drivmedel är de nordiska ländernas gemensamma värderingar och vilja att uppnå resultat.- Inlämnad
- 2019-12-06
- Besvarare
- Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)
Naturvårdsverkets inblandning i norska angelägenheter
Interpellation 2019/20:9 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2019/20:9 Naturvårdsverkets inblandning i norska angelägenheter av Kjell-Arne Ottosson KD till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin MP Den 6 september 2019 hade den norska Rovviltnemnda i regionerna 4 och 5 ett gemensamt möte där de bland annat beslutade om att vargreviret benämnt Rømskogreviret skulle- Inlämnad
- 2019-09-18
- Besvarare
- Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)
Vargen och dess förvaltning
Interpellation 2018/19:192 av John Widegren (M)
Interpellation 2018/19:192 Vargen och dess förvaltning av John Widegren M till Statsrådet Jennie Nilsson S Vargen river fortfarande upp djupa sår i landsbygdsdebatten. Det beror sannolikt på att de som ska leva med vargen inte tycker att vargförvaltningen lever upp till riksdagens beslutade politik. En politik som en- Inlämnad
- 2019-04-12
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Rovdjurspolitiken
Interpellation 2018/19:183 av Lars Beckman (M)
Interpellation 2018/19:183 Rovdjurspolitiken av Lars Beckman M till Statsrådet Jennie Nilsson S I Gävleborg har Länsstyrelsen föreslagit att antalet föryngringar av varg ska öka. Det går emot riksdagens beslut på minst tre punkter. I det beslut som riksdagen har tagit framgick det tydligt dels att man ska ta socioekonomiska- Inlämnad
- 2019-04-09
- Besvarare
- Statsrådet Jennie Nilsson (S)
Politisk aktivism bland myndighetsanställda
Interpellation 2018/19:184 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2018/19:184 Politisk aktivism bland myndighetsanställda av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Under senare år har politisk aktivism bland myndighetsanställda blivit vanligare. Det handlar i korthet om att anställda vid myndigheter driver en egen agenda utan stöd i, eller i motsats- Inlämnad
- 2019-04-09
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Ändringar i vapenlagstiftningen
Interpellation 2018/19:97 av Mikael Strandman (SD)
Interpellation 2018/19:97 Ändringar i vapenlagstiftningen av Mikael Strandman SD till Statsrådet Mikael Damberg S Vi politiker har ett ansvar gentemot våra väljare att fatta kloka beslut. Att definiera problem i samhället och finna lösningar på dessa. Att inte ägna oss åt skenfäktningar som snarare skapar än löser problem.- Inlämnad
- 2019-02-21
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)
Genomförandet av EU:s vapendirektiv
Interpellation 2018/19:86 av Kjell-Arne Ottosson (KD)
Interpellation 2018/19:86 Genomförandet av EU:s vapendirektiv av Kjell-Arne Ottosson KD till Statsrådet Mikael Damberg S Regeringen har skrivit en lagrådsremiss om implementering av EU:s vapendirektiv. I lagrådsremissen föreslås att Sverige i flera avseenden ska gå längre i regleringen av laglydiga vapenägare än vad direktivet- Inlämnad
- 2019-02-18
- Besvarare
- Statsrådet Mikael Damberg (S)