Kerstin Lundgren (C)
Tredje vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Stockholms län, plats 3
- Titel
- Utredare.
- Född år
- 1955
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 57 75
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Tredje vice talman
Utrikesutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Ordförande
Krigsdelegationen
Tredje vice ordförande
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2026-09-21
Riksdagsledamot
- Tredje vice talman
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-15 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Deputerad
- 2007-03-27 – 2009-05-06
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-11-20
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2024-05-23 – 2024-06-18
- Suppleant
- 2022-10-20 – 2022-12-21
- Deputerad
- 2021-11-11 – 2021-12-15
- Deputerad
- 2021-03-18 – 2021-04-21
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Suppleant
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Suppleant
- 2019-05-09 – 2019-06-12
- Deputerad
- 2018-11-15 – 2018-12-05
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Suppleant
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-04-14 – 2015-06-16
- Deputerad
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Deputerad
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Deputerad
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Deputerad
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Deputerad
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Deputerad
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2006-11-29 – 2010-10-12
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Ordförande
- 2022-10-27 –
- Vice ordförande
- 2020-02-11 – 2022-10-26
Krigsdelegationen
- Tredje vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2011-04-06 – 2015-02-18
- Ledamot
- 2007-01-18 – 2011-04-05
- Ledamot
- 2002-12-10 – 2007-01-17
Valberedningen
- Ledamot
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2010-11-01 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2006-11-01 – 2010-10-31
Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2014-10-07
Riksrevisionens styrelse
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2010-12-31
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. 3:e vice talman 18–. Ledamot konstitutionsutskottet 02–06, sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet 03 och 07–09, utrikesutskottet 06–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 06–21. Suppleant trafikutskottet 02–06, konstitutionsutskottet 06–10, EU-nämnden 06–18 och 22–, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 07–08, 09, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19 och 22 samt försvarsutskottet 10–18. Ledamot Valprövningsnämnden 02–11, Europarådets svenska delegation 06–10 och riksdagens valberedning 06–18. Ledamot krigsdelegationen 18–22 och 3:e vice ordförande 22–. Vice ordförande styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22–22 och ordförande 22–. Ledamot riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 22–. Suppleant Utrikesnämnden 06–14, Riksrevisionens styrelse 10, Europarådets svenska delegation 10–18 och Valprövningsnämnden 11–15.
Föräldrar
Polisen John Lundgren och Ester Lundgren, f. Magnusson.
Utbildning
Fil.kand., Uppsala universitet 78.
Anställningar
Gruppsekreterare, Södertäljecentern 78–80. Politisk sekreterare, Stockholms läns landsting 80–87. Pressekreterare, Centerpartiets ledning 87–91. Informationssekreterare 91. Politiskt sakkunnig, Miljödepartementet 92–94. Kommunalsekreterare, Centerpartiet 95–99. Förbundssekreterare, Centerkvinnorna 00–01. Utredare, Sveriges Kommuner och Landsting 01–18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ersättare, Jämställdhetsrådet 01. Styrelseledamot, Sida 07–08 och ledamot av insynsrådet, Sida 9–10. Ledamot, Grundlagskommittén 04–08. Ledamot, nämnden för Statens personadressregister –06. Ledamot, Exportkontrollrådet 11–. Ledamot, Folke Bernadotteakademins insynsråd 11–22. Ledamot, KEX-utredningen 12–15. Ledamot, Kommittén om beredskap enligt regeringsformen 21–23 och Kommittén för utvärdering av Sveriges engagemang i Afghanistan 2001–2021 23–.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Södertälje 82–10. Ledamot, kommunstyrelsen 95–02. Ledamot, skolstyrelsen 80–88, 2:e vice ordförande 86–88 och stadsbyggnadsnämnden 03–06. Ordförande, kommundelsnämnden Brunnsäng-Grusåsen 89–91. Ersättare, landstingsfullmäktige, Stockholms län 89–91. Ledamot, jämställdskommittén, Stockholms läns landsting 89–91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare, Energiknippet i Södertälje AB –15.
Litteratur
Norden, Europa, världen (89, tillsammans med andra).