Kerstin Engle (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Titel
- Försäkringskonsult
- Född år
- 1947
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2007-02-13
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2007-01-23 – 2010-10-04
Kulturutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2007-01-17 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Socialutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-11-12 – 2009-12-09
- Suppleant
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Suppleant
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet
- Suppleant
- 2007-03-27 – 2009-05-06
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet
- Vice ordförande
- 2011-03-16 – 2014-09-29
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Europa-Medelhavsområdet
- Vice ordförande
- 2010-11-17 – 2011-03-16