Kent Härstedt (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Skribent.
- Född år
- 1965
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2003-12-19 – 2018-09-24
- Ledig
- 2003-10-28 – 2003-12-18
- Ordinarie
- 1998-10-05 – 2003-10-27
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-03-22
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2012-03-23 – 2014-09-29
Socialutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2018-05-15 – 2018-06-14
- Deputerad
- 2017-11-14 – 2017-12-15
- Suppleant
- 2017-05-02 – 2017-06-14
- Deputerad
- 2016-11-15 – 2016-12-14
- Deputerad
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Deputerad
- 2015-11-17 – 2015-12-16
- Deputerad
- 2015-05-19 – 2015-06-16
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Suppleant
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2013-04-23 – 2013-06-18
- Suppleant
- 2013-02-21 – 2013-03-06
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Deputerad
- 2011-11-24 – 2011-12-14
- Deputerad
- 2011-09-20 – 2011-09-21
- Deputerad
- 2011-06-16 – 2011-06-17
- Suppleant
- 2011-03-31 – 2011-04-01
- Deputerad
- 2010-11-23 – 2010-12-15
- Deputerad
- 2010-02-04 – 2010-03-03
- Deputerad
- 2009-02-12 – 2009-03-12
- Deputerad
- 2008-11-20 – 2008-12-19
- Suppleant
- 2007-10-18 – 2008-06-18
- Suppleant
- 2007-03-22 – 2007-06-01
- Deputerad
- 2006-10-10 – 2006-10-13
- Deputerad
- 2006-05-18 – 2006-06-14
- Deputerad
- 2005-11-22 – 2005-12-07
- Suppleant
- 2004-10-19 – 2004-12-15
- Suppleant
- 2004-05-11 – 2004-05-26
- Suppleant
- 2004-02-05 – 2004-02-18
- Suppleant
- 2003-06-11 – 2003-06-12
- Deputerad
- 2002-12-03 – 2002-12-18
Sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet
- Deputerad
- 2003-02-18 – 2003-05-21
Sammansatta utrikes- och socialutskottet
- Suppleant
- 2005-02-15 – 2005-03-16
OSSE-delegationen
- Ordförande
- 2014-11-06 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-19 – 2014-11-06
Europarådets svenska delegation
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-11-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 98-. Ledamot utrikesutskottet 02-12, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 05, 06, 08, 09, 10, 11, 15 och 16, sammansatta utrikes-, miljö- och jordbruksutskottet 03 och försvarsutskottet 12-. Suppleant socialutskottet 98-14, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 03, 04, 07, 11, 12, 13 och 14, sammansatta utrikes- och socialutskottet 05 och utrikesutskottet 14-. Ledamot OSSE-delegationen 10-14 och ordförande 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 12-14. Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet 94-96 hos biståndsminister Pierre Schori, politisk sakkunnig, Försvarsdepartementet 05 hos försvarsminister Leni Björklund, politiskt sakkunnig/Östersjöemissarie, Statsrådsberedningen 05-06 hos statsminister Göran Persson. Ordförande Kinanätverket, parlamentarikernätverket Sverige-Sri Lanka och Svensk-thailändska parlamentarikernätverket. Ledamot Nationalkommittén Shanghai 10.
Föräldrar
Reparatören Rolf Härstedt och Lisbet Härstedt, f.Svensson.
Utbildning
Gymnasieskola, 2-årig social linje, slutår 83 och 2-årig vårdlinje, slutår 85. Studier vid Öst- och Sydöstasienlinjen samt statskunskap, Lunds universitet. Högre kurs steg 1, Institutet för totalförsvarsutbildning, Försvarshögskolan 07. Högre kurs steg 2 (högsta), Institutet för totalförsvarsstudier, Försvarshögskolan 08.
Anställningar
Underskötare, Projektassistent, Socialtjänsten Helsingborg 89-90. Projektledare, Kooperativa institutet 90-94. Politiskt sakkunnig, Utrikesdepartementet 94-96, Försvarsdepartementet 05 och Statsrådsberedningen 05-06. Frilansskribent (SvD, Arbetarbladet m.m.) 96-97. Egenföretagare 96-98.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Svenska Unicef-kommittén 98-99, ordförande 99-05 och Sida 07-10. Ledamot, Statens folkhälsoinstituts insynsråd 01-09. Särskild utredare, Alkoholinförselutredningen 04-05. Ledamot, parlamentarisk kommitté med uppdrag att utreda statens ansvar för att bistå svenskar vid kris- och katastrofsituationer utomlands 07-08. Ledamot, Svenska institutets insynsråd 08-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Helsingborg 89-91 och 10-12. Suppleant, skolstyrelsen 86-91. Ledamot, vänortskommittén 87-91 och kommundelsnämnd centrum 90-91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Svenska Judoförbundet 09-11. Senior advisor, Svenska Judoförbundet 11-. Ordförande, ABF Helsingborg 09-.
Litteratur
Det som inte kunde ske (95, även estnisk, tysk, norsk, dansk, japansk och fransk utgåva) och Mitt första år i riksdagen (99).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Priset Världens barn
Skriftlig fråga 2006/07:1580 av Härstedt, Kent (s)
den 24 augusti Fråga 2006/07:1580 Priset Världens barn av Kent Härstedt s till statsrådet Gunilla Carlsson m Tolv miljoner elever i 25 000 skolor i hela världen har i år fått lära sig om barnets rättigheter, demokrati och globalt kompisskap genom världens barns pris The Worlds Childrens Prize for the Rights of- Inlämnad
- 2007-08-24
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Statlig tjänst utannonserad
Skriftlig fråga 2006/07:1356 av Härstedt, Kent (s)
den 13 juni Fråga 2006/07:1356 Statlig tjänst utannonserad av Kent Härstedt s till statsrådet Gunilla Carlsson m Inför valet framförde Moderaterna att man ville införa en ny utnämningpolitik. Det skulle komma att handla om öppenhet och transparens och tjänster skulle utlysas så att de blev öppna att söka. Jag- Inlämnad
- 2007-06-13
- Besvarare
- Gunilla Carlsson (M)
Besök av Kinas statschef
Skriftlig fråga 2006/07:1355 av Härstedt, Kent (s)
den 13 juni Fråga 2006/07:1355 Besök av Kinas statschef av Kent Härstedt s till statsrådet Sten Tolgfors m Genom åren har Sten Tolgfors i Sveriges riksdag gjort sig känd som en ljudlig och tydlig kritiker av Kinas förhållningssätt och politik gentemot Taiwan. Tolgfors var också kritisk gentemot tidigare s-regering- Inlämnad
- 2007-06-13
- Besvarare
- Sten Tolgfors (M)
Småföretagens trygghetsfrågor
Skriftlig fråga 2006/07:1348 av Härstedt, Kent (s)
den 12 juni Fråga 2006/07:1348 Småföretagens trygghetsfrågor av Kent Härstedt s till näringsminister Maud Olofsson c Enligt ett pressmeddelande från regeringen den 5 juni i år presenteras en handlingsplan för regelförenklingar för Sveriges företag. Enligt pressmeddelandet ska det bli enklare, roligare och lönsammare- Inlämnad
- 2007-06-12
- Besvarare
- Maud Olofsson (C)
Tillsättning av världsbankschef
Skriftlig fråga 2006/07:1259 av Härstedt, Kent (s)
den 25 maj Fråga 2006/07:1259 Tillsättning av världsbankschef av Kent Härstedt s till finansminister Anders Borg m Världsbankschefen Wolfowitz har avgått. UD har meddelat att den svenska positionen beträffande rekrytering av ny chef är att cheferna för Världsbanken och IMF bör tillsättas på ett transparent sätt,- Inlämnad
- 2007-05-25
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Strategisk exportkontroll 2006 – krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden
Motion 2006/07:U8 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:U8 av Urban Ahlin m.fl. s Strategisk exportkontroll 2006 krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av en ny lagstiftning för export och import av krigsmateriel.- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UU12
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan
Motion 2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:U5 av Urban Ahlin m.fl. s Fortsatt svenskt deltagande i den internationella säkerhetsstyrkan i Afghanistan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att utöka mandatet för det svenska bidraget till ISAF-styrkan upp till maximalt- Inlämnad
- 2007-04-11
- Förslag
- 5
- Utskottsberedning
- 2006/07:UFöU3
- Riksdagsbeslut
- (5 yrkanden): 3 avslag, 2 bifall,
Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i Bosnien och Hercegovina
Motion 2006/07:U2 av Urban Ahlin m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:U2 av Urban Ahlin m.fl. s Den svenska Kosovostyrkans deltagande i den EU-ledda insatsen i Bosnien och Hercegovina Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om en tidsbegränsning av mandatet för den svenska Kosovostyrkan. Riksdagen- Inlämnad
- 2007-03-02
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2006/07:UU7
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): , 2 bifall,
Utlovad skattefrihet för sjömän
Skriftlig fråga 2006/07:519 av Härstedt, Kent (s)
den 23 januari Fråga 2006/07:519 Utlovad skattefrihet för sjömän av Kent Härstedt s till finansminister Anders Borg m De svenskar som arbetar på danska färjor mellan till exempel Helsingborg och Helsingör har sedan många år kommit i kläm mellan Sveriges och Danmarks skilda stödsystem för sjöfartsnäringen. I Sverige- Inlämnad
- 2007-01-23
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Skattefrihet för vissa sjömän
Skriftlig fråga 2006/07:518 av Härstedt, Kent (s)
den 23 januari Fråga 2006/07:518 Skattefrihet för vissa sjömän av Kent Härstedt s till finansminister Anders Borg m De svenskar som arbetar på danska färjor mellan till exempel Helsingborg och Helsingör har sedan många år kommit i kläm mellan Sveriges och Danmarks skilda stödsystem för sjöfartsnäringen. Den undantagslag- Inlämnad
- 2007-01-23
- Besvarare
- Anders Borg (M)
Sjösäkerhet
Motion 2006/07:T402 av Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T402 av Kent Härstedt s Sjösäkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att svenska ombordanställda får utbildning och träning i sjösäkerhet. Motivering Som en följd av Estoniaolyckan och andra stora fartygskatastrofer- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Fartygstrafiken i Öresund
Motion 2006/07:T400 av Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 2006/07:T400 av Kent Härstedt s Fartygstrafiken i Öresund Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om ökad säkerhet i och kring Öresund i fråga om fartygstrafik. Motivering En kartläggning gjord av sjöfartsmyndigheten i Danmark visar- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:TU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Det livslånga lärandet
Motion 2006/07:Ub339 av Kerstin Engle m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub339 av Kerstin Engle m.fl. s Det livslånga lärandet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om det livslånga lärandet. Motivering En av de stora strukturella förändringarna i de industrialiserade länderna är ökningen och- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU10
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Simkunnighet
Motion 2006/07:Ub338 av Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub338 av Kent Härstedt s Simkunnighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om simkunnighet. Motivering Efter trafikolyckorna är badolyckorna den vanligaste olycksfallsorsaken bland barn. Varje år drunknar också flera- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Kooperativt företagande i skolundervisningen
Motion 2006/07:Ub336 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ub336 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Kooperativt företagande i skolundervisningen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skolundervisningen bör främja entreprenörskap av alla slags former även det kooperativa,- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:UbU8
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Brottspåföljder
Motion 2006/07:Ju342 av Kent Härstedt (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ju342 av Kent Härstedt s Brottspåföljder Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om påföljder av egen brottslig verksamhet. Motivering Under de senaste åren har vi i Sverige inom en rad olika områden sett hur företag etablerats- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:JuU9
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Integration i Öresundsregionen
Motion 2006/07:Sf254 av Marie Granlund m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Sf254 av Marie Granlund m.fl. s Integration i Öresundsregionen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att påskynda och intensifiera arbetet för att undanröja hindren för integrationen i Öresundsregionen. Motivering Öresundsregionen,- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:SfU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Främlingsfientlighet
Motion 2006/07:A289 av Kent Härstedt m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:A289 av Kent Härstedt m.fl. s Främlingsfientlighet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av att finna vägar för att motverka rasism och främlingsfientlighet. Motivering Valet 2006 innebar att Sverigedemokraterna- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:AU6
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Polishögskola till Skåne
Motion 2006/07:Ju270 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. (s)
Motion till riksdagen 2006/07:Ju270 av Göran Persson i Simrishamn m.fl. s Polishögskola till Skåne Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att placera en polishögskola i Skåne. Motivering Den socialdemokratiska regeringen satsade under flera år kraftfullt- Inlämnad
- 2006-10-31
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2006/07:JuU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag