Kent Ekeroth (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Skåne läns norra och östra
- Född år
- 1981
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2018-09-24
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-01-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-04-25 – 2014-09-29
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2013-02-22 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2011-11-18 – 2012-11-27
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2013-01-24 – 2014-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2013-01-24 – 2014-10-07
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-11-27
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-06-17 – 2014-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot justitieutskottet 10-12 och 14- och skatteutskottet 14. Suppleant EU-nämnden 10-12 och 13-14, utrikesutskottet 11-12 och 13-14, näringsutskottet 13-14 och skatteutskottet 14-. Ledamot Nordiska rådets svenska delegation 14.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskaplig linje, Katedralskolan i Lund 97-00. Civilekonom, Lunds universitet 00-06.