Katarina Olofsson (SD)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1943
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2019-05-28 – 2019-06-27
Utrikesutskottet
- Extra suppleant
- 2019-06-03 – 2019-06-27
EU-nämnden
- Extra suppleant
- 2019-06-03 – 2019-06-27
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 19 (ersättare 190528-190627). Extra suppleant utrikesutskottet 19 och EU-nämnden 19.