Julia Kronlid (SD)
Andre vice talman (tjänstgörande riksdagsledamot)
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Stockholms län, plats 2
- Titel
- Socialpedagog.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 65 05
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Riksdagsledamot
Andre vice talman
Socialförsäkringsutskottet
Suppleant
Krigsdelegationen
Andre vice ordförande
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-05-15 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-03-21 – 2017-05-14
- Ordinarie
- 2017-03-19 – 2017-03-20
- Ledig
- 2016-06-14 – 2017-03-18
- Ordinarie
- 2013-09-25 – 2016-06-13
- Ledig
- 2013-03-11 – 2013-09-24
- Ordinarie
- 2011-04-18 – 2013-03-10
- Ledig
- 2010-10-12 – 2011-04-17
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2010-10-11
Riksdagsledamot
- Andre vice talman
- 2022-09-26 – 2026-09-21
Sverigedemokraterna
- Andre vice gruppledare
- 2022-01-01 – 2022-09-26
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2018-04-10 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2016-09-27
- Ledamot
- 2011-04-21 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2010-11-25
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2017-11-14 – 2018-09-24
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-20 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2016-04-12 – 2016-05-25
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
- Deputerad
- 2014-04-15 – 2014-06-12
- Suppleant
- 2013-11-26 – 2013-12-17
- Suppleant
- 2012-11-27 – 2012-12-19
- Suppleant
- 2011-11-24 – 2011-12-14
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-10
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Andre vice ordförande
- 2022-12-08 –
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2022-12-08
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2021-12-02
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2018-10-02 – 2022-10-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. 2:e vice talman 22–. Ledamot utrikesutskottet 10 och 11–16 och socialförsäkringsutskottet 18–22. Suppleant sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 11, 12, 13, 14 och 16, EU-nämnden 14–19, socialförsäkringsutskottet 17–18 och 22– samt utrikesutskottet 18–20. Ledamot krigsdelegationen 14– och 2:e vice ordförande 22–. Ledamot Europarådets svenska delegation 14–16 och Utrikesnämnden 14–21. Ersättare riksdagsstyrelsen 18–22. 2:e vice gruppledare Sverigedemokraterna 22.
Föräldrar
Verktygsmakaren Leif Dolk och sömmerskan Elisabet Dolk, f. Leidefors.
Utbildning
Omvårdnadsprogrammet, Njudungs gymnasieskola i Vetlanda 96–99. Sociala omsorgsprogrammet, inriktning socialpedagogiskt behandlingsarbete, Örebro universitet 05–09.
Anställningar
Undersköterska (deltid), Mogärde servicehus, Vetlanda 97–99. Undersköterska (deltid), Karolinska sjukhuset, Stockholm 99–00. Elevassistent, Stefanskolan, Stockholm 00–02. Vårdare gruppbostad, Botkyrka kommun 02–03. Biståndsarbetare, SIL–Summer Institute of Linguistics, Papua Nya Guinea 04–05. Skötare, Allmänpsykiatrin, Örebro läns landsting 07–08. Behandlingsassistent, Runnagården Örebro, Statens institutionsstyrelse 08. Behandlingsassistent, Skäbo HVB-hem Staffansbo vård AB 09. Behandlingsassistent, Avd. 3 Allmänspsykiatrin, Örebro läns landsting 09–10.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Örebro 10–11. Kommunfullmäktig (ersättare), Täby 18–20. Ledamot, skolnämnden Nordost 10–11 och gymnasienämnden 10–11. Landstingsfullmäktig (ersättare), Örebro län 10–11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice partiordförande, Sverigedemokraterna 15–19. Andre vice ordförande, Sverigedemokraterna 19. Ersättare, Strängnäs stiftsfullmäktige 09–. Ledamot, kyrkofullmäktige, Glanshammar 09–13. Ledamot, kyrkomötet, Svenska kyrkan 13–21. Ersättare kyrkostyrelsen 17–19. Ordförande, insamlingsstiftelsen Hepatica 14–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Behov av kraftfulla åtgärder mot välfärdsbrottslighet
Skriftlig fråga 2021/22:1768 av Julia Kronlid (SD)
Fråga 2021/22:1768 Behov av kraftfulla åtgärder mot välfärdsbrottslighet av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sverige har i decennier haft ett väl utbyggt välfärdssystem vars yttersta uppgift är att tillfälligt eller långvarigt stötta människor som av olika anledningar behöver samhällets hjälp. Välfärdssystemets- Inlämnad
- 2022-06-22
- Svarsdatum
- 2022-06-29
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Behov av kraftfulla åtgärder för att stoppa välfärdsbrottslighet
Interpellation 2021/22:513 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2021/22:513 Behov av kraftfulla åtgärder för att stoppa välfärdsbrottslighet av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sverige har i decennier haft ett väl utbyggt välfärdssystem vars yttersta uppgift är att tillfälligt eller långvarigt stötta människor som av olika anledningar behöver samhällets- Inlämnad
- 2022-05-20
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Höjd pension
Interpellation 2021/22:512 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2021/22:512 Höjd pension av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Regeringen har tillsammans med Vänsterpartiet lagt fram ett förslag om ett garantitillägg som maximalt ger 1 000 kronor mer i månaden för pensionärer med låga inkomster. Tillägget ska vara en del av bostadstillägget. Även om- Inlämnad
- 2022-05-20
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Sjukförsäkringens brister för personer med psykisk ohälsa
Interpellation 2021/22:332 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2021/22:332 Sjukförsäkringens brister för personer med psykisk ohälsa av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sjukförsäkringen har under lång tid haft många brister som drabbat svårt sjuka människor hårt. Det är positivt att en hel del reformer nu kommer att genomföras för att åtgärda en- Inlämnad
- 2022-02-07
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa
Interpellation 2021/22:157 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2021/22:157 Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Sjukförsäkringen har under lång tid haft många brister som drabbat svårt sjuka människor hårt. Det är positivt att en hel del reformer nu kommer att genomföras för att åtgärda en del av dessa brister.- Inlämnad
- 2021-12-02
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Tillfällig smittskyddspeng till riskgrupper
Skriftlig fråga 2019/20:1859 av Julia Kronlid (SD)
Fråga 2019/20:1859 Tillfällig smittskyddspeng till riskgrupper av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S I regeringens proposition 2019/20:187 framhåller regeringen att man avser besluta om en tillfällig förordning med bestämmelser sjukpenning i förebyggande syfte. Regeringen framhåller att den tillfälligt- Inlämnad
- 2020-07-22
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
Bidragsbrottslighet och felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan
Skriftlig fråga 2019/20:510 av Julia Kronlid (SD)
Fråga 2019/20:510 Bidragsbrottslighet och felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Bidragsbrottslighet och felaktiga utbetalningar från Försäkringskassan har nu åter dykt upp i rampljuset, denna gång med en oväntad huvudrollsinnehavare: Iraks försvarsminister.- Inlämnad
- 2019-11-28
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)
En humanare sjukförsäkring
Interpellation 2019/20:90 av Julia Kronlid (SD)
Interpellation 2019/20:90 En humanare sjukförsäkring av Julia Kronlid SD till Statsrådet Ardalan Shekarabi S Utvecklingen av sjukförsäkringssystemen är djupt oroande. Antalet människoöden där sjuka, gamla eller funktionshindrade har kommit i kläm är otaliga. Människor utförsäkras från sjukpenningen samtidigt som Arbetsförmedlingen- Inlämnad
- 2019-10-28
- Besvarare
- Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)