Jonas Sjöstedt (V)
Europaparlamentariker
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västerbottens län
- Titel
- Skribent.
- Född år
- 1964
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Europaparlamentet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2020-11-03
Vänsterpartiet
- Partiledare
- 2012-01-06 – 2020-10-30
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2024-07-16 – 2029-07-16
- Ledamot
- 2004-07-20 – 2009-07-14
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-11
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2012-03-11
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-11-03
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2020-11-03
- Suppleant
- 2012-01-26 – 2014-10-07
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2012-01-25
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2012-02-14 – 2020-11-03
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2012-02-14 – 2020-11-03
Nordiska rådets svenska delegation
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2020-10-14
- Suppleant
- 2013-09-17 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2012-10-04 – 2013-09-16
- Suppleant
- 2012-03-20 – 2012-09-18
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot EU-nämnden 10-12. Suppleant utrikesutskottet 10-12, trafikutskottet 10-12 och EU-nämnden 12-. Ledamot krigsdelegationen 12- och Utrikesnämnden 12-. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 12-. Ledamot Europaparlamentet 95-09. Partiledare Vänsterpartiet 12-.
Föräldrar
Ingenjören/läraren Tor Sjöstedt och läkaren Ingrid Dahlström.
Utbildning
Gymnasieskola (tvåårig), Luleå 85.
Anställningar
Metallarbetare, Volvo Lastvagnar, Umeå.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ordförande i Umeå centrum för genusstudier vid Umeå universitet 08.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Umeå kommun 98-02.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partiledare, Vänsterpartiet 12-.
Litteratur
Masthugget, Moskva, Madrid - intervjubok (09). Sammanflöden - kriminalroman (09). Sahara - kriminalroman (10) och Spanska brev - kriminalroman (10).