Jonas Jacobsson Gjörtler (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Titel
- Kommunikationskonsult
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
- Telefon
- 08-786 58 45
Aktuella uppdrag
Riksbanksfullmäktige
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2018-09-24
- Ledig
- 2015-09-28 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2011-06-23 – 2015-09-27
- Ledig
- 2011-04-04 – 2011-06-22
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2011-04-03
Utrikesutskottet
- Vice ordförande
- 2018-01-18 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-12-19 – 2018-01-18
Näringsutskottet
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2013-04-18
Finansutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2015-12-18
- Ledamot
- 2013-04-19 – 2014-09-29
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2015-12-18 – 2017-10-13
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2010-11-17 – 2014-09-29
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Ordförande
- 2018-05-15 – 2018-06-14
Riksbanksfullmäktige
- Ledamot
- 2022-10-11 –
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-09
Styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond
- Personlig suppleant
- 2014-11-01 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 10-13, finansutskottet 13-15 och miljö-och jordbruksutskottet 15-. Suppleant trafikutskottet 10-14. Personlig suppleant styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond 14-.
Föräldrar
Ingenjören Hans-Gunnar Jacobsson och kontoristen Birgit Jacobsson, f. Jönsson.
Utbildning
Gymnasieskola, Tycho Braheskolan, Helsingborg, slutår 93. Universitetsstudier, Lunds universitet, slutår 98.
Anställningar
Politisk sekreterare, Helsingborgs stad 98-99. Politisk sekreterare, Region Skåne 99-02. Kampanjledare, Sverige i Europa 03. Kommunikationskonsult, Aspekta AB 03-10.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, kommittén Luftförsvaret efter 2040, 12-14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Helsingborg 94-02 och 14-15. Ersättare, kommunstyrelsen, Helsingborg 98-02. Ledamot, arbetsmarknadsnämnden, Helsingborg 94-98. Suppleant, Helsingborg Hamn AB 94-98. Ordförande, Kommunala invandrarrådet, Helsingborg 99-01. Ledamot, nämnden för Nordvästra Skånes sjukvårdsdistrikt 98-02. Ledamot, vård- och omsorgsnämnden, Helsingborg 98-01. Ledamot, regionfullmäktige, Skåne 98-02, ersättare 14-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Kretsordförande, Moderaterna i Helsingborg 11-15, ledamot 09-11. Ledamot, förbundsstyrelsen för Skånemoderaterna 09-11. Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Skåne 00-01. Distriktsordförande, Moderata Ungdomsförbundet Malmöhus 99-00. Ledamot, förbundsstyrelsen för Moderaterna i Malmöhus 99-01 Ledamot, Moderata Ungdomsförbundets förbundsstyrelse 00-02. Vice ordförande, Moderata Ungdomsförbundet Malmöhus 98-99, ledamot 95-98. Ordförande, Moderata Ungdomsförbundet i Helsingborg 94-96, vice ordförande 93-94, ledamot 92-93.
Bostadsort
Helsingborg