Jonas Gunnarsson (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Värmlands län
- Titel
- Personlig assistent.
- Född år
- 1980
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-01-22 – 2018-09-24
- Ledig
- 2017-08-02 – 2018-01-21
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2017-08-01
Civilutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-03-06 – 2018-06-08
- Suppleant
- 2013-06-17 – 2014-10-07
Europarådets svenska delegation
- Ordförande
- 2014-11-05 – 2018-10-31
- Ledamot
- 2014-11-01 – 2014-11-05
- Suppleant
- 2011-05-12 – 2014-11-01
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot civilutskottet 10-14 och konstitutionsutskottet 14-. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 10-14, EU-nämnden 13-14 och civilutskottet 14-. Ordförande Europarådets svenska delegation 14-. Suppleant Europarådets svenska delegation 11-14.
Föräldrar
Snickaren/musikern Mats Gunnarsson och distriktssköterskan Inga-Lill Gunnarsson, f. Jönsson.
Utbildning
Folkhögskola, Axvall, slutår 01.
Anställningar
Personlig assistent, Stockholm 01. Ombudsman, SSU Värmland, Karlstad 02. Personlig assistent/omsorgsarbetare, Hammarö 02-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hammarö 03-10, 2:e vice ordförande 10-. Ersättare, valberedningen 06, 07-10. Vice ordförande, kommunstyrelsen, Hammarö 04-10, ledamot 04. Vice ordförande, kommunstyrelsens arbetsutskott 03-10. Ordförande, servicenämnden 07-10. Ledamot, bildningsnämnden 03-06, vice ordförande 07-08. Ersättare, landstingsfullmäktige, Värmlands Läns Landsting, Centrala valkretsen 02-10, serviceutskottet 02-06. Ledamot, demokratiberedningen 03-06. Ersättare, landstingsstyrelsen 02-06. Ersättare, regionfullmäktige, Värmland 03-10. Ledamot, Direktionen för Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund 05-06, 07-10. Ersättare, Krisledningsnämnden för Karlstadsregionen 06 och 07-10.
Bostadsort
Skoghall