Jonas Eriksson (MP)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Örebro län
- Titel
- Gymnasielärare.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2016-08-01 – 2019-11-03
- Ledig
- 2016-01-18 – 2016-07-31
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2016-01-17
Miljöpartiet de gröna
- Gruppledare
- 2019-07-01 – 2019-11-03
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-15 – 2019-06-30
- Gruppledare
- 2018-09-24 – 2019-02-15
- Förste vice gruppledare
- 2018-01-16 – 2018-09-24
- Gruppledare
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Förste vice gruppledare
- 2016-01-01 – 2016-11-01
- Gruppledare
- 2015-05-18 – 2015-12-31
- Förste vice gruppledare
- 2015-03-18 – 2015-05-18
- Gruppledare
- 2015-01-02 – 2015-03-18
- Förste vice gruppledare
- 2014-09-29 – 2015-01-01
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2016-06-28 – 2018-09-24
- Vice ordförande
- 2012-11-03 – 2014-09-29
- Ledamot
- 2012-11-03 – 2012-11-03
- Vice ordförande
- 2011-09-22 – 2012-10-07
- Ledamot
- 2011-09-19 – 2011-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-11-03
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Finansutskottet
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2011-11-06
Socialutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-11-03
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2013-01-31 – 2014-09-29
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-11-03
- Ordförande
- 2017-07-15 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2017-07-15 – 2017-07-15
Valberedningen
- Ledamot
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-11-03
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2015-03-25 – 2016-11-09
- Suppleant
- 2015-01-28 – 2015-03-25
- Ledamot
- 2014-10-15 – 2015-01-28
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2019-07-01 – 2019-11-03
- Ersättare
- 2019-02-15 – 2019-06-30
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-15
- Ersättare
- 2018-01-16 – 2018-10-02
- Ledamot
- 2016-11-01 – 2018-01-15
- Ersättare
- 2016-01-01 – 2016-10-31
- Ledamot
- 2015-05-21 – 2015-12-31
- Ersättare
- 2015-03-18 – 2015-05-21
- Ledamot
- 2015-02-05 – 2015-03-18
- Ersättare
- 2014-10-07 – 2015-02-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot näringsutskottet 11 och 12 och vice ordförande 11-14. Ordförande EU-nämnden 17-18. Ledamot konstitutionsutskottet 18-. Suppleant finansutskottet 10-11, socialutskottet 10-14, skatteutskottet 13-14, konstitutionsutskottet 14-18 och näringsutskottet 16-18. Suppleant ledamotsrådet 15. Ledamot riksdagsstyrelsen 15, 18-19 och 19-, ersättare 14-15, 16-18 och 19. Ledamot ledamotsrådet 15-16 och krigsdelegationen 14-. Gruppledare, Miljöpartiet 15, 16-18, 18-19 och 19-, vice gruppledare 14-16 och 19.
Föräldrar
Företagaren Roger Eriksson och undersköterskan/vårdaren Bodil Eriksson, f. Danielsson.
Utbildning
Gymnasieskola, fyraårig teknisk linje, Örebro, slutår 87. Fil.mag., matematik, fysik och religion. Enstaka universitetskurser i företagsekonomi och juridik. Gymnasielärarexamen.
Anställningar
Lärare, Lindesbergs kommun 89-96. Gymnasielärare, Örebro kommun 98-07.
Kommunala uppdrag
Ledamot, Almby-Norrbyås kommundelsnämnd i Örebro 98-02. Ledamot, byggnadsnämnden 00-10, vice ordförande 02-06, ordförande 06-10. Ordförande, kommunala handikapprådet 06-10. Ersättare, Programnämnd samhällsbyggnad. Landstingsfullmäktig, Örebro 02-10. Ledamot, hälso- och sjukvårdsnämnden 02-06. Ersättare, landstingsstyrelsen 02-06, ledamot 06-10. Oppositionsråd och gruppledare 05-10. Ledamot, Beredning samhällsbyggnad, Sveriges Kommuner och Landsting 07-11.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Miljöpartiet de gröna i Örebro län 05-10 och ordförande 05-08. Ordförande, Miljöpartiets nätverk för landstings- och regionpolitiker 06-10. Ledamot, partistyrelsen, Miljöpartiet de gröna 11-13.
Bostadsort
Örebro