Johanna Jönsson (C)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Titel
- Kommunikatör.
- Född år
- 1982
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2021-09-02
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-03-29
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-02-05 – 2021-09-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-09-02
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-10-02
OSSE-delegationen
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2021-09-02
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Ledamot utrikesutskottet 18-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14-, kulturutskottet 14-18, arbetsmarknadsutskottet 14-18 och EU-nämnden 14-18. Suppleant OSSE-delegationen 18-.
Föräldrar
Musikhandledaren Johnny Jönsson och dramapedagogen Britt-Liz Jönsson, f. Svensson.
Utbildning
Gymnasiekompetens, Birkagårdens folkhögskola, Stockholm, slutår 02. Juristlinjen, Stockholms universitet 03-04. Kriminologi, Malmö högskola 08. Fil.kand., internationella relationer, Malmö högskola, slutår 11.
Anställningar
Många kortare anställningar 99-04 och under studietiden 08-10. Flygvärdinna och kabinchef, Etihad Airways Abu Dhabi 04-07. Projektkoordinator, Public affairs Volvo Aero Stockholm 10-11. Projektledare, PS Communications Stockholm 11-12. Politisk sekreterare/kommunikatör, Centerpartiet, stadsmiljöroteln Stockholms kommun 12-14.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Migrationsverkets insynsråd 15-.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ersättare, distriktsstyrelsen Centerpartiet, Stockholm 13-14. Ledamot, distriktsstyrelsen Centerpartiet, Stockholm 14-15.