Johan Nissinen (SD)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Sverigedemokraterna
- Valkrets
- Jönköpings län
- Titel
- Terminalarbetare/Ekonomistudent.
- Född år
- 1989
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2018-09-24
Europaparlamentet
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2024-07-16
Finansutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2016-02-03
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Europarådets svenska delegation
- Ledamot
- 2016-04-05 – 2018-10-31
- Suppleant
- 2014-11-01 – 2016-04-05
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14-. Suppleant finansutskottet 14-16, utrikesutskottet 14-, näringsutskottet 14- och EU- nämnden 14-. Ledamot Europarådets svenska delegation 16-. Suppleant Europarådets svenska delegation 14-16.
Föräldrar
Sotaren Harri Nissinen och undersköterskan Anita Nissinen, f. Persson.
Utbildning
Gymnasieskola, Värnamo, slutår 08. Civilekonom, Växjö, studier pågår.
Anställningar
Terminalarbetare, DB Schenker 07-14.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Värnamo 10-18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Sverigedemokraterna, Finnveden 10-14. Distriktsordförande, Sverigedemokraterna, Jönköpings län 11-15.