Johan Löfstrand (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 88
- Titel
- Statistiker.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Förste vice gruppledare
Civilutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2017-02-26
- Ledig
- 2015-09-01 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-08-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-07 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Vice ordförande
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2009-11-28 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2009-11-03 – 2009-11-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Vice ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2014-03-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Flygbullerproblematik i Linköping
Skriftlig fråga 2011/12:640 av Löfstrand, Johan (S)
den 8 juni Fråga 2011/12:640 Flygbullerproblematik i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Flygbuller och buller i stadsmiljö i allmänhet har länge varit en omdiskuterad fråga. Speciellt gäller detta i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet är ett signum och en del i en stads- Inlämnad
- 2012-06-08
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Flygbullerproblematik i Linköping
Skriftlig fråga 2011/12:632 av Löfstrand, Johan (S)
den 7 juni Fråga 2011/12:632 Flygbullerproblematik i Linköping av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Flygbuller och buller i stadsmiljö i allmänhet har länge varit en omdiskuterad fråga. Speciellt i Linköping där Försvarsmaktens och Saabs flygverksamhet är ett signum och en del i en stads karaktär samtidigt- Inlämnad
- 2012-06-07
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Nationella riktlinjer för spillskydd
Skriftlig fråga 2011/12:593 av Löfstrand, Johan (S)
den 23 maj Fråga 2011/12:593 Nationella riktlinjer för spillskydd av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Det hanteras dagligen enorma mängder smörjmedel och kemikalier i tillverkningsindustrin och på andra ställen i samhället. Dessa ämnen är i mångt och mycket en förutsättning för att industrin ska fundera.- Inlämnad
- 2012-05-23
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Referensgrupp inför arbetet med färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050
Skriftlig fråga 2011/12:553 av Löfstrand, Johan (S)
den 26 april Fråga 2011/12:553 Referensgrupp inför arbetet med färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050 av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Initiativet med att ta fram en nationell färdplan för Sverige utan klimatutsläpp 2050 är välkommet Det är särskilt viktigt att belysa de utmaningar vi står- Inlämnad
- 2012-04-26
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Avfall och kretslopp
Betänkande 2011/12:MJU16
Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om avfall och kretslopp. Orsaker är att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna tar upp och att riksdagen redan tagit ställning i andra frågor.
Motionerna handlar bland annat om insamling och återvinning av avfall, pantsystem, nedskräpning i havet och längs kusterna, sanering av förorenad mark och nedmontering av uttjänta vindkraftverk.
- Behandlade dokument
- 25
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 6
- Anföranden och repliker
- 8, 63 minuter
- Justering
- 2012-04-12
- Debatt
- 2012-04-25
- Beslut
- 2012-04-25
med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-, klimat- och energiinsatser inom jordbruket
Motion 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ9 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av skr. 2011/12:124 Miljö-klimat- och energiinsatser inom jordbruket S27013 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att Sverige behöver en strategi för att stärka den svenska- Inlämnad
- 2012-04-25
- Förslag
- 6
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU24
- Riksdagsbeslut
- (6 yrkanden): 6 avslag
med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål
Motion 2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ13 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:138 Skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål S27014 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om ett 3R-center i Sverige. Riksdagen tillkännager för- Inlämnad
- 2012-04-25
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU21
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Samband mellan insektsgift och massdöd bland bin
Skriftlig fråga 2011/12:518 av Löfstrand, Johan (S)
den 11 april Fråga 2011/12:518 Samband mellan insektsgift och massdöd bland bin av Johan Löfstrand S till landsbygdsminister Eskil Erlandsson C De senaste åren har massdöd bland bin skapat oro och orsaken har ofta varit okänd. Nyligen publicerades artiklar i tidningen Science som redogör för två studier som indikerar- Inlämnad
- 2012-04-11
- Besvarare
- Lena Ek (C)
med anledning av prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid
Motion 2011/12:MJ6 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ6 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:125 Geologisk lagring av koldioxid S27011 Sammanfattning Vi socialdemokrater delar regeringens uppfattning i propositionen om de viktiga politiska vägvalen kring koldioxidlagring: koldioxidlagring ska prövas som miljöfarlig- Inlämnad
- 2012-04-11
- Förslag
- 4
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU25
- Riksdagsbeslut
- (4 yrkanden): 4 avslag
Etanolen som fordonsbränsle
Interpellation 2011/12:263 av Löfstrand, Johan (S)
den 22 februari Interpellation 2011/12:263 Etanolen som fordonsbränsle av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Just nu kommer Sverige längre och längre från riksdagens beslut att fordonsflottan ska vara oberoende av fossila bränslen 2030. Antalet nya bilar drivna av förnybara bränslen som säljs minskar- Inlämnad
- 2012-02-22
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Övergripande miljöfrågor m.m.
Betänkande 2011/12:MJU11
Riksdagen sa nej till motioner som tar upp övergripande miljöfrågor från allmänna motionstiden 2011. Skälet är i huvudsak att frågorna redan bereds eller utreds inom Regeringskansliet. Motionerna handlar bland annat om den politiska samstämmigheten inom miljöpolitiken, miljöprövningar enligt miljöbalken, markanvändning, miljöanpassade transporter, vissa tillstånds- och ersättningsfrågor, buller och GMO. Vissa motionsförslag tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under mandatperioden, och dessa behandlas därför förenklat.
- Behandlade dokument
- 24
- Förslagspunkter
- 10
- Reservationer
- 7
- Anföranden och repliker
- 32, 118 minuter
- Justering
- 2012-02-23
- Debatt
- 2012-03-21
- Beslut
- 2012-03-21
Bisfenol A i matförpackningar
Skriftlig fråga 2011/12:461 av Löfstrand, Johan (S)
den 8 mars Fråga 2011/12:461 Bisfenol A i matförpackningar av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C Ny forskning har visat att kemikalien Bisfenol A BPA finns i plastförpackningar och att BPA läcker ut i innehållet. BPA har också konstaterats i vattenrör och kassakvitton. BPA är vetenskapligt konstaterat- Inlämnad
- 2012-03-08
- Besvarare
- Eskil Erlandsson (C)
Insynsråd i Kemikalieinspektionen
Skriftlig fråga 2011/12:374 av Löfstrand, Johan (S)
den 15 februari Fråga 2011/12:374 Insynsråd i Kemikalieinspektionen av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C De insynsråd som finns för Havs- och vattenmyndigheten, Naturvårdsverket och Jordbruksverket har alla en parlamentarisk representation. Det är som det står på Naturvårdsverkets hemsida för att- Inlämnad
- 2012-02-15
- Besvarare
- Lena Ek (C)
med anledning av prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier
Motion 2011/12:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ4 av Matilda Ernkrans m.fl. S med anledning av prop. 2011/12:59 Straff för överträdelser av EU-regler om kemikalier Förslag till riksdagsbeslut Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om miljösanktionsavgifterna som gäller- Inlämnad
- 2012-02-01
- Förslag
- 2
- Utskottsberedning
- 2011/12:MJU19
- Riksdagsbeslut
- (2 yrkanden): 2 avslag
Måluppfyllelse för biologisk återvinning
Interpellation 2011/12:113 av Löfstrand, Johan (S)
den 10 november Interpellation 2011/12:113 Måluppfyllelse för biologisk återvinning av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C För några veckor sedan kom ny statistik från Avfall Sverige kring återvinning och avfallsmängder i Sverige. I den kan vi nu konstatera att Sverige inte klarade riksdagens mål att- Inlämnad
- 2011-11-10
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Måluppfyllelse för biologisk återvinning
Interpellation 2011/12:62 av Löfstrand, Johan (S)
den 26 oktober Interpellation 2011/12:62 Måluppfyllelse för biologisk återvinning av Johan Löfstrand S till miljöminister Lena Ek C I dagarna kom ny statistik från Avfall Sverige kring återvinning och avfallsmängder i Sverige. I den kan vi nu konstatera att Sverige inte klarade riksdagens mål att 35 procent av- Inlämnad
- 2011-10-26
- Besvarare
- Lena Ek (C)
Elektroniska produkter låsta till enskilda internet- och tv-operatörer
Motion 2011/12:T355 av Johan Löfstrand och Louise Malmström (S)
Motion till riksdagen 2011/12:T355 av Johan Löfstrand och Louise Malmström S Elektroniska produkter låsta till enskilda internet- och tv-operatörer S21087 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om problemen kring onödigt elektroniskt avfall på grund- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:TU16
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Breddad ingång till gymnasieskolans yrkesprogram
Motion 2011/12:Ub450 av Anna-Lena Sörenson m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:Ub450 av Anna-Lena Sörenson m.fl. S Breddad ingång till gymnasieskolans yrkesprogram S19189 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att bredda ingångarna till gymnasieskolans yrkesförberedande program och åter göra dem- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2011/12:UbU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård
Motion 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. (S)
Motion till riksdagen 2011/12:MJ382 av Matilda Ernkrans m.fl. S Utgiftsområde 20 Allmän miljö och naturvård S27002 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut 2 Värdeburen hållbar tillväxt 6 Samstämmighet för effektivare politik och ekonomi 7 Klimatomställning för starkare konkurrenskraft- Inlämnad
- 2011-10-05
- Förslag
- 41
- Utskottsberedning
- 2011/12:CU5 2011/12:MJU1 2011/12:MJU10 2011/12:MJU11 2011/12:MJU14 2011/12:MJU16 2011/12:MJU18 2011/12:MJU25 2011/12:MJU9 2011/12:SoU14
- Riksdagsbeslut
- (41 yrkanden): 40 avslag, 1 bifall,