Johan Löfstrand (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 88
- Titel
- Statistiker.
- Född år
- 1976
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialdemokraterna
Förste vice gruppledare
Civilutskottet
Suppleant
Miljö- och jordbruksutskottet
Suppleant
Riksdagsstyrelsen
Ledamot
Ledamotsrådet
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2017-07-01 – 2026-09-21
- Ledig
- 2017-02-27 – 2017-06-30
- Ordinarie
- 2016-01-01 – 2017-02-26
- Ledig
- 2015-09-01 – 2015-12-31
- Ordinarie
- 2002-09-30 – 2015-08-31
Socialdemokraterna
- Förste vice gruppledare
- 2022-10-07 –
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Vice ordförande
- 2017-07-01 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2017-03-02 – 2017-06-30
- Vice ordförande
- 2016-01-01 – 2017-03-02
- Ledamot
- 2015-09-18 – 2015-12-31
- Vice ordförande
- 2014-10-07 – 2015-09-18
- Ledamot
- 2009-11-28 – 2010-10-04
- Ordförande
- 2009-11-03 – 2009-11-27
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-11-03
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2006-10-02
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Vice ordförande
- 2018-03-13 – 2018-05-24
Lagutskottet
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2022-10-09
Riksdagsstyrelsen
- Ledamot
- 2022-10-04 –
Ledamotsrådet
- Ledamot
- 2022-10-12 –
Systembolaget AB
- Revisorssuppleant
- 2013-03-20 – 2014-03-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02–. Ledamot lagutskottet 02–06, civilutskottet 06–09, 10, 15 och 19–22, ordförande 09, vice ordförande 14–15 och 16–18. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 10–14. Suppleant trafikutskottet 02–06, försvarsutskottet 06–14, civilutskottet 22– och miljö- och jordbruksutskottet 22–. Ledamot krigsdelegationen 14–22, riksdagsstyrelsen 22– och ledamotsrådet 22–. 1:e vice gruppledare Socialdemokraterna 22–.
Föräldrar
Ombudsmannen Jan Löfstrand och undersköterskan Anita Löfstrand, f. Hadarson.
Utbildning
Fil.mag., statistik. Fil.kand., nationalekonomi.
Anställningar
Livsmedelsarbetare 93–94.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Djurskyddsmyndigheten 03–07. Ledamot, Boverkets insynsråd 06–10 och 16–. Ledamot, insynsrådet för Länsstyrelsen i Östergötlands län 11–. Revisorssuppleant, Systembolaget AB 13–14. Ledamot, referensgruppen för ny äktenskapslagstiftning 05–07. Ledamot, referensgruppen för avskaffandet av revisionsplikten 06–08. Ledamot, parlamentariska kommittén om en ny organisation för polisen 10–13. Ledamot, Bostadsplaneringskommittén 15. Regeringens särskilda utredare, Utredningen om vissa konsumentkrediter 15–16.
Kommunala uppdrag
Styrelseledamot, AB Stångåstaden, Linköpings kommun 07–11. Vice ordförande, Mjärdevi Science Park AB 07–15 och styrelseledamot 15–. Styrelseledamot, Tekniska Verken i Linköping AB 11–15 och 18–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, SSU i Östergötland 00–04. Styrelseledamot, Socialdemokraterna i Östergötland 00–. Ordförande, Socialdemokraterna i Linköping 05–11. Styrelseledamot, Sverok –03.
Bostadsort
Linköping