Johan Hedin (C)
Tillgänglig ersättare
- Parti
- Centerpartiet
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född år
- 1969
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-03-01 – 2022-09-26
- Ledig
- 2021-01-01 – 2021-02-28
- Ordinarie
- 2019-06-20 – 2020-12-31
- Ledig
- 2019-01-14 – 2019-06-19
- Ordinarie
- 2014-06-16 – 2019-01-13
Riksdagsledamot
- Ersättare
- 2012-09-03 – 2013-04-26
Justitieutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-06-16 – 2014-09-29
- Extra suppleant
- 2012-09-06 – 2013-04-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-09-17
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-06-16 – 2014-10-07
- Extra suppleant
- 2012-09-06 – 2013-04-26
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 12-13 och 14- (ersättare 120903-130426). Ledamot justitieutskottet 14- och EU-nämnden 14. Suppleant konstitutionsutskottet 14-, socialförsäkringsutskottet 14 och extra suppleant 12-13, EU-nämnden 14- och extra suppleant 12-13 .