Johan Andersson (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Östergötlands län, plats 118
- Titel
- Underskötare.
- Född år
- 1961
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Försvarsutskottet
Ledamot
Kulturutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Nordiska rådets svenska delegation
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2010-10-04 – 2026-09-21
Arbetsmarknadsutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2014-09-29
Försvarsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-08
Finansutskottet
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2016-03-31 – 2017-12-31
Valberedningen
- Ledamot
- 2018-09-24 –
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2022-10-11 – 2024-10-31
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2022-10-11
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10–. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10–14 och 18–22, trafikutskottet 14–18 samt försvarsutskottet 22–. Suppleant trafikutskottet 10–14, arbetsmarknadsutskottet 14–18, EU-nämnden 16–22, finansutskottet 18–22 samt kulturutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 14–22 och ledamot 22–. Ledamot valberedningen 2018–.
Föräldrar
Arbetsledaren Sture Andersson och leg. sjuksköterskan Dagmar Waller-Andersson, f. Waller.
Utbildning
Grundskola, Skolgårda skola i Motala, slutår 78. Gymnasieskola, tvåårig vårdlinje, Vätternskolan i Motala, slutår 80. Ett flertal fackliga utbildningar inom LO och Kommunalarbetareförbundet 85–96.
Anställningar
Underskötare, Lasarettet i Motala 80–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Styrelseledamot, Länsstyrelsen i Östergötlands län 98. Ordförande, arbetsmarknadsrådet, Motala 01. Suppleant, socialförsäkringsnämnden 95.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Motala 18–. Ordförande, kommunstyrelsen, Motala 96–06. Ledamot, regionförbundet Östsam 98–10.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Motala Allmänna Idrottsförening.
Litteratur
Korruption, maktmissbruk och legitimitet (10, tillsammans med andra).
Bostadsort
Motala