Jessica Wetterling (V)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 334
- Född år
- 1986
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Valberedningen
Ledamot
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
Suppleant
Valprövningsnämnden
Suppleant
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Konstitutionsutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Valprövningsnämnden
- Suppleant
- 2023-03-23 –
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2023-03-22
Valberedningen
- Ledamot
- 2022-09-26 –
Riksdagens styrgrupp för bilaterala demokratifrämjande samarbete
- Suppleant
- 2022-10-27 –
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot konstitutionsutskottet 22–. Suppleant konstitutionsutskottet 18–22 och skatteutskottet 22–. Ledamot Valprövningsnämnden 19–23, Valberedningen 22– och Riksdagens råd för Riksrevisionen 22–. Suppleant Styrgruppen för riksdagens bilaterala demokratifrämjande samarbete 22– och Valprövningsnämnden 23–.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Hot mot journalister
Skriftlig fråga 2018/19:228 av Jessica Wetterling (V)
Fråga 2018/19:228 Hot mot journalister av Jessica Wetterling V till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind MP Enligt rapporten Journalisternas trygghetsundersökning Journalisters utsatthet under 2016 från Göteborgs universitet hade 26 procent av journalisterna under 2016 utsatts för våld, hot eller trakasserier.- Inlämnad
- 2019-02-14
- Besvarare
- Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)