Jeppe Johnsson (M)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Moderaterna
- Valkrets
- Blekinge län
- Titel
- Adjunkt
- Född år
- 1951
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2009-08-15
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2009-08-15
- Ledamot
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Miljö- och jordbruksutskottet
- Ledamot
- 2006-10-10 – 2009-08-15
- Suppleant
- 2003-01-01 – 2006-10-02
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2004-09-23 – 2006-10-02
- Suppleant
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Suppleant
- 1994-10-10 – 1998-10-04
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2002-10-08 – 2002-12-31
Sammansatta justitie- och socialutskottet
- Suppleant
- 2006-02-09 – 2006-04-26