Jasenko Omanovic (S)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Titel
- Arbetsförmedlare.
- Född år
- 1967
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-09-01 – 2022-09-26
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2018-09-24
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2018-09-24 – 2021-08-31
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2010-10-12 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2006-10-10 – 2010-10-04
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2019-02-27 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2014-11-25
Trafikutskottet
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2014-11-25 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2012-03-23 – 2014-09-29
- Suppleant
- 2010-10-12 – 2010-10-18
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2014-11-20 – 2014-12-17
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
OSSE-delegationen
- Ledamot
- 2018-10-09 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2010-10-19 – 2018-09-24
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06- (statsrådsersättare 180924-). Ledamot socialförsäkringsutskottet 10-14, utrikesutskottet 14 och trafikutskottet 14-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 06-10, trafikutskottet 10 och 12-14, näringsutskottet 14-18, arbetsmarknadsutskottet 14-18, sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 14 och utrikesutskottet 19-. Ledamot OSSE-delegationen 18-. Suppleant OSSE-delegationen 10-18.
Föräldrar
Geodeten Sakib Omanovic och ekonomen Bekira Omanovic, f. Dolic.
Utbildning
Gymnasium, el-teknisk linje, Banja Luka i Bosnien och Hercegovina, slutår 87.
Anställningar
Projektledare 95-98. Arbetsförmedlare 98-06.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot i insynsrådet för Länsstyrelsen i Västernorrlands län 16-17. Styrelseledamot, Sveriges Regionala Flygplatser AB (SRF) 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Härnösands kommun 02-. Ersättare, kommunstyrelsen 99-02, 1:e vice ordförande 02-06.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Fem-i-tolv-rörelsen.
Bostadsort
Härnösand