Janine Alm Ericson (MP)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Miljöpartiet
- Valkrets
- Västra Götalands läns västra, plats 300
- Född år
- 1973
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Finansutskottet
Ledamot
Skatteutskottet
Suppleant
Utrikesutskottet
Suppleant
Försvarsutskottet
Suppleant
Arbetsmarknadsutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
Ledamot
Riksdagens råd för Riksrevisionen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2021-11-30 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-02-09 – 2021-11-30
- Ordinarie
- 2014-09-29 – 2021-02-09
Miljöpartiet de gröna
- Förste vice gruppledare
- 2020-07-15 – 2021-02-23
- Gruppledare
- 2019-11-04 – 2020-07-14
- Förste vice gruppledare
- 2019-07-01 – 2019-11-03
- Gruppledare
- 2019-02-15 – 2019-06-30
- Förste vice gruppledare
- 2019-02-07 – 2019-02-15
Finansutskottet
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-13 – 2021-02-11
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2019-02-07
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-02-07
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2018-09-24
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2019-02-07 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-12-05 – 2019-02-06
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2018-09-24
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-12-31
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2019-02-15 – 2020-02-04
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2019-02-07
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2022-11-17 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Civilutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Socialutskottet
- Suppleant
- 2021-12-01 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-09-26
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Deputerad
- 2020-11-10 – 2020-12-15
- Deputerad
- 2020-03-26 – 2020-09-13
- Deputerad
- 2019-11-14 – 2019-12-17
- Deputerad
- 2019-05-09 – 2019-06-12
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-11-17 –
- Suppleant
- 2022-01-11 – 2022-10-04
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-06-24
- Suppleant
- 2016-06-28 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2021-02-11
Utrikesnämnden
- Ledamot
- 2019-02-07 – 2021-02-11
Riksdagsstyrelsen
- Ersättare
- 2020-07-15 – 2021-02-23
- Ledamot
- 2019-11-05 – 2020-07-14
- Ledamot
- 2019-11-05 – 2020-07-14
- Ersättare
- 2019-07-01 – 2019-11-05
- Ledamot
- 2019-02-15 – 2019-06-30
Nordiska rådets svenska delegation
- Ledamot
- 2019-10-02 – 2021-02-11
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-10-02
Riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen
- Ledamot
- 2022-03-08 – 2022-10-24
Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen
- Ledamot
- 2022-10-26 –
Riksbanksfullmäktige
- Suppleant
- 2014-10-14 – 2014-12-02
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ledamot
- 2022-10-27 –
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot finansutskottet 14–19 och 22– samt utrikesutskottet 19–21. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 19 och 20. Suppleant skatteutskottet 14–, försvarsutskottet 14–, EU-nämnden 16–19, socialförsäkringsutskottet 18–19 och 22 samt utrikesutskottet 22–. Ledamot Utrikesnämnden 19–21 och krigsdelegationen 19–21. Ledamot riksdagsstyrelsen 19–20 och ersättare 20–21. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 18–19 och ledamot 19–21. Suppleant riksbanksfullmäktige 14. Ledamot riksdagens råd för Riksrevisionen 22–. Ledamot riksdagens delegation till parlamentariska Östersjökonferensen 22 och riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen 22–. Gruppledare Miljöpartiet de gröna 19 och 1:e vice gruppledare 19–21.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Dawit Isaak
Motion 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. (-, M, C, L, KD, MP)
Motion till riksdagen 2019/20:2499 av Amineh Kakabaveh m.fl. M, C, L, KD, MP Dawit Isaak Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att tillsätta en undersökningskommission och tillkännager detta för regeringen. Motivering Vi ledamöter från de olika partierna har årligen skrivit- Inlämnad
- 2019-10-03
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:UU1
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag
Stängning av EU-marknaden för elfenbenshandeln
Motion 2019/20:1533 av Elisabeth Falkhaven m.fl. (MP)
Motion till riksdagen 2019/20:1533 av Elisabeth Falkhaven m.fl. MP Stängning av EU-marknaden för elfenbenshandeln Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att Sverige bör agera för en stängning av EU-marknaden för elfenben och tillkännager detta för regeringen. Kryphålen i- Inlämnad
- 2019-10-02
- Förslag
- 1
- Utskottsberedning
- 2019/20:MJU15
- Riksdagsbeslut
- (1 yrkande): 1 avslag