Jan Björklund (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-10-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-10-05
Folkpartiet liberalerna
- Partiledare
- 2007-09-07 – 2015-11-24
Liberalerna
- Partiledare
- 2015-11-24 – 2019-06-28
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-09-05 – 2019-10-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-10-31
- Suppleant
- 2018-01-26 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-09-05
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2007-09-11 – 2014-10-03
- Statsråd
- 2007-01-01 – 2007-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-19. Suppleant EU-nämnden 18-19 och konstitutionsutskottet 19-19. Ledamot utrikesnämnden 14-18 och krigsdelegationen 14-19. Suppleant Utrikesnämnden 18-19. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet/Utbildningsdepartementet 061006-070911. Statsråd och chef (utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 070911-141003, vice statsminister 101006-141003.
Föräldrar
Handlanden Arne B. Björklund och Ragna Björklund, f. Olsrud.
Utbildning
Officersexamen 85.
Anställningar
Yrkesofficer 82-94. Borgarråd, Stockholm 94. Oppositionsborgarråd, Stockholm 94-98. Skolborgarråd, Stockholm 98-02. Oppositionsborgarråd, Stockholm 02.
Kommunala uppdrag
Ledamot, skolstyrelsen, Stockholms kommun 91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partiledare, Folkpartiet liberalerna 07-15 och Liberalerna 15-19.
Litteratur
En våg av frihet (96, antologi), Skolstart (02, tillsammans med Lars Leijonborg) och Våra drömmars skola (06, antologi).
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats
Interpellation 2014/15:206 av Jan Björklund (FP)
Interpellation 2014/15:206 Att återkalla beslut om statlig samordnare för Bromma flygplats av Jan Björklund FP till Statsminister Stefan Löfven S Bromma flygplats är av avgörande betydelse för företag, jobb och tillväxt i hela Sverige. Den 18 december fattade riksdagen beslut om att en förhandlingsperson med syfte att- Inlämnad
- 2015-01-09
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Bromma flygplats
Interpellation 2014/15:205 av Jessica Rosencrantz (M)
Interpellation 2014/15:205 Bromma flygplats av Jessica Rosencrantz M till Statsrådet Anna Johansson S Under hösten deklarerade den rödgröna regeringen att om en kommun så begär ska en förhandlingsperson utses för att samordna kontakter med kommuner som vill bygga bostäder på citynära flygplatsmark. Uppenbart var att den- Inlämnad
- 2015-01-07
- Besvarare
- Statsrådet Mehmet Kaplan (MP)
Rysslands agerande mot Ukraina
Interpellation 2014/15:62 av Jan Björklund (FP)
Interpellation 2014/15:62 Rysslands agerande mot Ukraina av Jan Björklund FP till Utrikesminister Margot Wallström S Ryssland blir alltmer aggressivt och auktoritärt. Putins agerande mot Ukraina är mycket oroväckande. Inom loppet av ett halvår har Ryssland invaderat och annekterat en del av Ukraina. I efterdyningarna- Inlämnad
- 2014-10-21
- Besvarare
- Utrikesminister Margot Wallström (S)
Gymnasieavhopp
Interpellation 2014/15:42 av Roger Haddad (FP)
Interpellation 2014/15:42 Gymnasieavhopp av Roger Haddad FP till Statsrådet Aida Hadzialic S Nyligen presenterade Skolverket statistik över andel elever som slutför gymnasieskolan och hur viktigt det är att ungdomar slutför sin utbildning för att öka sina chanser att sedan ta ett steg vidare till arbetslivet eller vidare- Inlämnad
- 2014-10-16
- Besvarare
- Statsrådet Aida Hadzialic (S)
Obligatoriskt gymnasium
Interpellation 2014/15:40 av Jan Björklund (FP)
Interpellation 2014/15:40 Obligatoriskt gymnasium av Jan Björklund FP till Statsrådet Aida Hadzialic S Regeringen har meddelat att man avser att införa obligatoriskt gymnasium för elever upp till 18 år. Tusentals ungdomar hoppar varje år av gymnasiet. Alliansregeringen genomförde en rad reformer för en bättre skola. En- Inlämnad
- 2014-10-16
- Besvarare
- Statsrådet Aida Hadzialic (S)
Möjligheterna till alternativ skolgång under gymnasietiden
Interpellation 2014/15:75 av Ida Drougge (M)
Interpellation 2014/15:75 Möjligheterna till alternativ skolgång under gymnasietiden av Ida Drougge M till Statsrådet Aida Hadzialic S Med anledning av regeringens förslag att gymnasiet ska bli obligatoriskt för elever upp till 18 års ålder uppkommer flera frågor. Skoltrötthet och bristande motivation är vanligt under- Inlämnad
- 2014-10-27
- Besvarare
- Statsrådet Aida Hadzialic (S)
Kommunalt veto
Interpellation 2014/15:39 av Jan Björklund (FP)
Interpellation 2014/15:39 Kommunalt veto av Jan Björklund FP till Utbildningsminister Gustav Fridolin MP En av de största frihetsreformerna i modern tid är att människor får välja inom välfärden. Föräldrar får välja skola åt sina barn. Tidigare rådde ett system där kommunalråden bestämde. Att medborgarna själva ska få- Inlämnad
- 2014-10-16
- Besvarare
- Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)