Jan Björklund (L)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Liberalerna
- Valkrets
- Stockholms län
- Född år
- 1962
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2014-10-04 – 2019-10-31
- Ledig
- 2006-10-06 – 2014-10-03
- Ordinarie
- 2006-10-02 – 2006-10-05
Folkpartiet liberalerna
- Partiledare
- 2007-09-07 – 2015-11-24
Liberalerna
- Partiledare
- 2015-11-24 – 2019-06-28
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2019-09-05 – 2019-10-31
EU-nämnden
- Suppleant
- 2018-10-09 – 2019-10-31
- Suppleant
- 2018-01-26 – 2018-10-02
Utrikesnämnden
- Suppleant
- 2018-10-02 – 2019-06-27
- Ledamot
- 2014-10-07 – 2018-10-02
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2014-10-14 – 2019-09-05
Utbildnings- och kulturdepartementet
- Statsråd
- 2006-10-06 – 2006-12-31
Utbildningsdepartementet
- Utbildningsminister
- 2007-09-11 – 2014-10-03
- Statsråd
- 2007-01-01 – 2007-09-10
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06-19. Suppleant EU-nämnden 18-19 och konstitutionsutskottet 19-19. Ledamot utrikesnämnden 14-18 och krigsdelegationen 14-19. Suppleant Utrikesnämnden 18-19. Statsråd (skolminister), Utbildnings- och kulturdepartementet/Utbildningsdepartementet 061006-070911. Statsråd och chef (utbildningsminister), Utbildningsdepartementet 070911-141003, vice statsminister 101006-141003.
Föräldrar
Handlanden Arne B. Björklund och Ragna Björklund, f. Olsrud.
Utbildning
Officersexamen 85.
Anställningar
Yrkesofficer 82-94. Borgarråd, Stockholm 94. Oppositionsborgarråd, Stockholm 94-98. Skolborgarråd, Stockholm 98-02. Oppositionsborgarråd, Stockholm 02.
Kommunala uppdrag
Ledamot, skolstyrelsen, Stockholms kommun 91.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Partiledare, Folkpartiet liberalerna 07-15 och Liberalerna 15-19.
Litteratur
En våg av frihet (96, antologi), Skolstart (02, tillsammans med Lars Leijonborg) och Våra drömmars skola (06, antologi).