Ingemar Kihlström (KD)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Kristdemokraterna
- Valkrets
- Västra Götalands läns södra, plats 195
- Titel
- Inköpare.
- Född år
- 1966
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Socialförsäkringsutskottet
Ledamot
Försvarsutskottet
Suppleant
Justitieutskottet
Suppleant
EU-nämnden
Suppleant
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2026-09-21
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2022-11-09 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Vice ordförande
- 2020-01-16 – 2020-03-18
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2022-09-26
Socialförsäkringsutskottet
- Ledamot
- 2022-11-09 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2022-10-04 – 2022-11-09
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2026-09-21
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2018-10-16 – 2022-09-26
Konstitutionsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2022-10-12 – 2023-01-27
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-09-26
Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-26 – 2020-09-13
EU-nämnden
- Suppleant
- 2022-10-12 –
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2022-10-04
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18–. Ledamot justitieutskottet 18–22 och vice ordförande 20. Ledamot socialförsäkringsutskottet 22–. Suppleant försvarsutskottet 18–, utbildningsutskottet 18–22, socialförsäkningsutskottet 22, utrikesutskottet 22–23, EU-nämnden 22– och justitieutskottet 22–.
Föräldrar
Thore Martinsson och Britta Martinsson, f. Kihlström.
Utbildning
Gymnasieskola, teknisk maskiningenjör, Skara/Skövde 82–86. Högskoleingenjör 80p, Högskolan i Borås 86–88.
Anställningar
Konstruktör, Autoliv Vårgårda 89–91, projektledare, 94–02 och inköpare 02–18. Lärarvikarie, Gullhögskolan, Vårgårda 91–92.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Herrljunga 98–, 2:e vice ordförande, 98–02. Ledamot, kommunstyrelsen, Herrljunga 99–02. Ledamot, utbildningsnämnden, Herrljunga 03–18, ordförande 05–18.