Ida Karkiainen (S)
Tjänstgörande riksdagsledamot
- Parti
- Socialdemokraterna
- Valkrets
- Norrbottens län, plats 108
- Titel
- Strateg.
- Född år
- 1988
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Aktuella uppdrag
Riksdagsledamot
Ordinarie
Konstitutionsutskottet
Ordförande
Krigsdelegationen
Ledamot
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 2022-10-18 – 2026-09-21
- Ledig
- 2021-11-30 – 2022-10-18
- Ordinarie
- 2018-09-24 – 2021-11-30
Riksdagsledamot
- Statsrådsersättare
- 2016-04-05 – 2018-09-24
- Statsrådsersättare
- 2014-10-03 – 2015-08-31
Sven-Erik Bucht
- Ledig
- 2015-09-01 – 2016-04-04
Konstitutionsutskottet
- Ordförande
- 2022-10-20 – 2026-09-21
- Ledamot
- 2022-10-19 – 2022-10-20
- Ledamot
- 2018-10-02 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2015-05-05 – 2018-09-24
Kulturutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2017-10-13 – 2018-09-24
- Suppleant
- 2014-10-07 – 2017-10-13
Utbildningsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
- Suppleant
- 2014-11-25 – 2018-09-24
Näringsutskottet
- Suppleant
- 2019-04-03 – 2021-11-30
Försvarsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Utrikesutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2020-09-03
Arbetsmarknadsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Civilutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Finansutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Justitieutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Miljö- och jordbruksutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Skatteutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Socialutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Trafikutskottet
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Sammansatta civil- och kulturutskottet
- Extra suppleant
- 2018-03-13 – 2018-05-24
EU-nämnden
- Suppleant
- 2020-03-18 – 2021-11-30
Valprövningsnämnden
- Ledamot
- 2019-03-13 – 2022-01-11
Krigsdelegationen
- Ledamot
- 2022-10-11 –
Finansdepartementet
- Statsråd
- 2022-10-07 – 2022-10-18
- Statsråd
- 2021-11-30 – 2022-10-06
Riksdagens råd för Riksrevisionen
- Ordförande
- 2021-09-30 – 2021-11-30
- Ledamot
- 2021-09-29 – 2021-09-30
- Suppleant
- 2019-04-01 – 2021-09-29
Biografi
Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14– (statsrådsersättare 141003–180924). Ledamot kulturutskottet 17–18 och konstitutionsutskottet 18–21 och ordförande 22–. Suppleant kulturutskottet 14–17, utbildningsutskottet 14–18, konstitutionsutskottet 15–18 och näringsutskottet 19–21. Extra suppleant sammansatta civil- och kulturutskottet 18. Ledamot valprövningsnämnden 19–21 och krigsdelegationen 22–. Suppleant riksdagens råd för Riksrevisionen 19–21. Statsråd (civilminister), Finansdepartementet 211130–221018.
Föräldrar
Vårdaren Nils Karkiainen och administrativa chefen Kerstin Hedlund.
Utbildning
Gymnasieskola, naturvetenskapliga programmet med inriktning miljövetenskap, Tornedalsskolan, Haparanda 03–06. Studier på pol. mag-programmet, Luleå tekniska universitet 06–10.
Anställningar
Butiksbiträde, Ica Supermarket samt Ica Maxi 05–10. Fritidsledare, Station – Ungdomens Hus, Haparanda stad 07–10. Projektledare, kommunledningen, Haparanda 10–11. Strateg, Norrbottens läns landsting 11–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, insynsrådet, Länsstyrelsen i Norrbotten 15–21. Styrelseledamot, Stiftelsen arbetarrörelsens arkiv och bibliotek 16–19. Ungdomsdelegat, Världshälsoorganisationen, Socialstyrelsen 06–10. Ledamot, parlamentariska public servicekommittén 17–19. Ledamot, 2018 års tryck- och yttrandefrihetskommitté. Ledamot, kommittén om det offentliga belöningssystemet, de allmänna flaggdagarna och utformningen av anslaget till hovet 19–21. Ledamot, kommittén om förbud mot rasistiska organisationer 20–21. Ledamot, parlamentariska referensgruppen, utredningen om en väl fungerande ordning för val och beslutsfattande i kommuner och regioner 21. Ledamot, Renmarkskommittén 21.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Haparanda 10–. Kommunstyrelsen, Haparanda 11–14. Vice ordförande, barn- och ungdomsnämnden, Haparanda 11–14.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Vice ordförande, Rädda Barnen, Haparanda 09–12. Styrelseledamot, Rädda Barnen, Norrbottens distrikt 10–12. Ordförande, Haparanda arbetarekommun 16–22 och vice ordförande 10–12 och 22–. Styrelseledamot, FN-föreningen, Haparanda 16–19.
Sagt och gjort
Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.
Vattenförsörjningen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1727 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
M2022/01329 Miljödepartementet Klimat- och miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1727 av Niklas Wykman M Vattenförsörjningen Niklas Wykman har frågat civilministern vilka åtgärder statsrådet avser att vidta för att främja och underlätta nyinvesteringar i kommunernas vattenförsörjning och göra den mer- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Frågeställare
- Niklas Wykman (M)
Kött från djur som slaktats i strid med svensk djurskyddslagstiftning
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1720 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Svar på fråga 2021/22:1720 av Markus Wiechel SD Kött från djur som slaktats i strid med svensk djurskyddslagstiftning Markus Wiechel har frågat landsbygdsministern om när hon avser att återkomma till riksdagen med förslag som tillgodoser det tillkännagivande som riktats till regeringen om att allt kött som köps in via- Svarsdatum
- 2022-06-22
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Kartläggning av parallellsamhällen
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1637 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/01731 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1637 av Tobias Andersson SD Kartläggning av parallellsamhällen Tobias Andersson har frågat mig om jag och regeringen avser att vidta några åtgärder för att kartlägga parallellsamhällena. Uppgifterna i folkbokföringen och befolkningsstatistiken- Svarsdatum
- 2022-06-01
- Frågeställare
- Tobias Andersson (SD)
Folkräkning
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1530 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/01473 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1530 av Markus Wiechel SD Folkräkning Markus Wiechel har frågat mig när regeringen förväntas genomföra den folkräkning som riksdagen beslutat om och om det kan förväntas att jag och regeringen vid behov tar generella initiativ för- Svarsdatum
- 2022-05-11
- Frågeställare
- Markus Wiechel (SD)
Nationell folkräkning
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1526 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/01471 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1526 av Josef Fransson SD Nationell folkräkning Josef Fransson har frågat mig när det kan förväntas att regeringen inleder arbetet med genomförandet av en folkräkning. Ramen för Statistiska centralbyråns befolkningsstatistik och folk-- Svarsdatum
- 2022-05-11
- Frågeställare
- Josef Fransson (SD)
Folkräkning
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1517 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/01428 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1517 av Eric Westroth SD Folkräkning Eric Westroth har frågat mig på vilket sätt och med vilken skyndsamhet jag och regeringen kommer att agera för att genomföra det beslut som riksdagen fattat. Ramen för Statistiska centralbyråns- Svarsdatum
- 2022-05-11
- Frågeställare
- Eric Westroth (SD)
Folkräkningens genomförande
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1516 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/01422 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1516 av Niklas Wykman M Folkräkningens genomförande Niklas Wykman har frågat finansministern hur han ämnar bedriva arbetet och lägga upp tidsplanen för genomförandet av den nationella folkräkningen, och när han bedömer att arbetet- Svarsdatum
- 2022-05-11
- Frågeställare
- Niklas Wykman (M)
Ansvaret för kommunal tillsyn
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1490 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/01368 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1490 av Jörgen Berglund M Ansvaret för kommunal tillsyn Jörgen Berglund har frågat mig om jag tänker vidta några åtgärder för att stärka transparensen, oberoendet och förtroendet för myndigheters tillsyn genom att till exempel låta- Svarsdatum
- 2022-05-04
- Frågeställare
- Jörgen Berglund (M)
Arbete med bemötande inom statliga myndigheter, verk och företag
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1461 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/ 01336 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1461 av Mikael Larsson C Arbete med bemötande inom statliga myndigheter, verk och företag Mikael Larsson har frågat statsministern hur hon och regeringen jobbar med utbildning och fortbildning för anställda inom statliga myndigheter,- Svarsdatum
- 2022-04-27
- Frågeställare
- Mikael Larsson (C)
Resursförstärkningar gentemot landets länsstyrelser
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1333 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Svar på fråga 2021/22:1333 av Anders Åkesson C Resursförstärkningar gentemot landets länsstyrelser Anders Åkesson har, med anledning av de uppdrag som regeringen så här långt givit landets länsstyrelser att följa vår omvärldssituation, frågat mig vilka resursförstärkningar som regeringen har vidtagit gentemot länsstyrelserna- Svarsdatum
- 2022-03-30
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
Länsstyrelsernas uppdrag
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1224 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/00870 Finansdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1224 av Anders Åkesson C Länsstyrelsernas uppdrag Anders Åkesson har frågat mig vilka konkreta uppgifter och uppdrag som jag och regeringen med anledning av vår omvärldssituation beslutat ge landets 21 länsstyrelser. Jag vill inleda med att framföra- Svarsdatum
- 2022-03-16
- Frågeställare
- Anders Åkesson (C)
Återcentraliseringen av statliga myndigheter
Svar på skriftlig fråga 2021/22:1007 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/ 00457 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:1007 av Arman Teimouri L Återcentraliseringen av statliga myndigheter Arman Teimouri har frågat mig vad jag och regeringen ämnar göra för att stoppa statliga myndigheters försök till återcentralisering och i stället öka, men framför- Svarsdatum
- 2022-02-16
- Frågeställare
- Arman Teimouri (L)
Utnämning av ny landshövding i Västmanland
Svar på skriftlig fråga 2021/22:982 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/00423 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:982 av Roger Haddad L Utnämning av ny landshövding i Västmanland Roger Haddad har frågat mig när jag avser lämna besked om ny landshövding i Västmanlands län. Jag vill inleda med att framföra att jag delar Roger Haddads uppfattning- Svarsdatum
- 2022-02-09
- Frågeställare
- Roger Haddad (L)
Åtgärder för minskad korruption
Svar på skriftlig fråga 2021/22:951 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022/ 00366 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:951 av Margareta Cederfelt M Åtgärder för minskad korruption Margareta Cederfelt har frågat finansministern vilka åtgärder ministern och regeringen avser att vidta för att Sverige åter ska bli ett land som aktivt arbetar för att stoppa- Svarsdatum
- 2022-02-09
- Frågeställare
- Margareta Cederfelt (M)
Olika kommunalskattesatser
Svar på skriftlig fråga 2021/22:855 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2022 00253 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:855 av Johnny Skalin SD Olika kommunalskattesatser Johnny Skalin har frågat finansminister Mikael Damberg om han har för avsikt att ta några initiativ mot bakgrund av den stora skillnaden i kommunalskatt mellan de kommuner med lägst- Svarsdatum
- 2022-01-26
- Frågeställare
- Johnny Skalin (SD)
Omlokalisering av statliga myndigheter
Svar på skriftlig fråga 2021/22:436 besvarad av Statsrådet Ida Karkiainen (S)
Fi2021/03816 Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2021/22:436 av Kristoffer Lindberg S Omlokalisering av statliga myndigheter Kristoffer Lindberg har frågat mig om jag givet det som han anför och det arbete som pågår i Gävleborgs län, tänker verka för att möjliggöra omlokalisering av statlig- Svarsdatum
- 2021-12-08
- Frågeställare
- Kristoffer Lindberg (S)