Owe Hellberg (V)
Tidigare riksdagsledamot
- Parti
- Vänsterpartiet
- Valkrets
- Gävleborgs län
- Titel
- lärare
- Född år
- 1953
- Adress
- Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm
Alla uppdrag
Riksdagsledamot
- Ordinarie
- 1994-10-02 – 2006-10-02
Socialförsäkringsutskottet
- Suppleant
- 1994-10-17 – 1995-10-09
Näringsutskottet
- Suppleant
- 1995-10-10 – 1998-10-04
Bostadsutskottet
- Förste vice ordförande
- 2002-10-08 – 2006-10-02
- Ledamot
- 1998-10-13 – 2002-09-30
- Ledamot
- 1994-10-10 – 1998-10-04